EP2687360 - Verfahren zum Anordnen einer Folie auf einer Ablage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Packable B.V. Twentepoort West 27 7609 RD Almelo / NL | [2018/13] |
Frühere [2014/04] | Für alle benannten Staaten Packable B.V. Kerkplein 8 7607 BT Almelo / NL | Erfinder | 01 /
Zwaga, Ronald Sluiskade NZ 82 7602 HV Almelo / NL | 02 /
De Olde, Remi Terras 20 7607 BT Almelo / NL | 03 /
Tasma, Alain Wietse Bastiaan Kalevala 9 7604 KG Almelo / NL | [2014/04] | Vertreter | 't Jong, Bastiaan Jacob Inaday B.V. Hengelosestraat 141 7521 AA Enschede / NL | [2014/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12176915.2 | 18.07.2012 | [2014/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2687360 | Datum: | 22.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2687360 | Datum: | 28.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/09] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2687360 | Datum: | 11.04.2018 | [2018/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.04.2013 | Klassifikation | IPC: | B31B105/00, B31B120/40, B65B11/52, B65B31/02, B65D1/34, B65D77/20, B65D5/20, B65D5/56, // B65B7/28, B65B9/04, B32B37/06, B32B37/10, B32B37/18, B31B110/10, B31B110/35 | [2017/49] | CPC: |
B65B9/04 (EP,US);
B65B7/28 (US);
B32B37/06 (US);
B32B37/10 (US);
B32B37/18 (US);
B32B38/0012 (US);
B65B11/52 (EP,US);
B65B31/028 (EP,US);
B65D1/34 (US);
B65D5/2047 (EP,US);
B65D5/563 (EP,US);
B65D77/2024 (EP,US);
B31B2100/00 (RU);
B31B2105/00 (EP,US);
B31B2110/10 (EP,US);
B31B2110/35 (EP,US);
B31B2120/404 (EP,US);
B31B2120/406 (EP,US);
B31B50/46 (EP,US);
B32B2439/00 (US);
B65D2577/2025 (EP,US);
Y10T156/1002 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2014/04] | B31B1/00, B31B7/60 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/09] |
Frühere [2014/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Anordnen einer Folie auf einer Ablage | [2014/04] | Englisch: | Method for arranging a foil in a tray | [2014/04] | Französisch: | Procédé pour disposer une feuille sur un plateau | [2014/04] | Prüfungsverfahren | 06.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/29] | 18.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.02.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.07.2012 | AL | 28.02.2018 | CY | 28.02.2018 | CZ | 28.02.2018 | EE | 28.02.2018 | HR | 28.02.2018 | LV | 28.02.2018 | MC | 28.02.2018 | MK | 28.02.2018 | RS | 28.02.2018 | SI | 28.02.2018 | SK | 28.02.2018 | SM | 28.02.2018 | BG | 28.05.2018 | IS | 28.06.2018 | MT | 18.07.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 18.07.2012 | |
AL | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MK | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
MT | 18.07.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 18.07.2012 | |
AL | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
MT | 18.07.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
MT | 18.07.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2018/41] | CY | 28.02.2018 | |
HR | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 28.02.2018 | |
HR | 28.02.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDAI]EP2441696 (PACKABLE BV [NL]) [XD] 1-3 * paragraph [0032] - paragraph [0038]; figures 1A-1C * [A] 4,6 [I] 5; | [X]DE4327669 (DIETRICH JOCHEN [DE]) [X] 7-9 * column 7, line 33 - column 8, line 49; figures 4-6 * | vom Anmelder | EP2441696 |