EP2535072 - Subkutane Infusionsvorrichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.05.2017 [2017/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten C. R. BARD, INC. 730 Central Avenue Murray Hill, NJ 07974 / US | [2012/51] | Erfinder | 01 /
Barron, William R. 12124 So. 4250 West Riverton, UT 84065 / US | 02 /
Burnside, Eddie K. 3107 Crestview Circle Bountiful, UT 84010 / US | 03 /
Hamatake, Bret 434 Triple Crown Way Grantsville, UT 84029 / US | 04 /
Powers, Kelly B. 8 N. Foxhill Road North Salt Lake, UT 84054 / US | [2012/51] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/51] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12180240.9 | 07.06.2005 | [2012/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040577658P | 07.06.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 577658 P | [2012/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2535072 | Datum: | 19.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2535072 | Datum: | 27.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.02.2013 | Klassifikation | IPC: | A61M5/178 | [2012/51] | CPC: |
A61M5/158 (EP,US);
A61M25/005 (EP,US);
A61M25/007 (EP,US);
A61M25/0637 (EP,US);
A61M2005/1581 (EP,US);
A61M25/0662 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2012/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Subkutane Infusionsvorrichtungen | [2012/51] | Englisch: | Subcutaneous infusion devices | [2012/51] | Französisch: | Dispositifs de perfusion sous-cutanée | [2012/51] | Prüfungsverfahren | 13.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/51] | 07.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.10.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/20] | 10.01.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/20] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05757206.7 / EP1768724 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050757206) , ist 09.08.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2013 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   27.08.2013 | 30.06.2016 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO8906553 (BAXTER INT [US]) [X] 1,3 * figure 5A * [Y] 2,4; | [Y]US2002123724 (DOUGLAS JOEL S [US], et al) [Y] 5-8,13,14 * paragraphs [0041] - [0045] *; | [XY]EP0810003 (TARGET THERAPEUTICS INC [US]) [X] 15 * column 7, line 41 - column 10, line 43 * * column 12, line 6 - column 16, line 21 * [Y] 2,5-8,13,14; | [Y]US4834706 (BECK ANDREW J [US], et al) [Y] 4 * column 2, line 19 - column 6, line 9 * |