EP2573828 - Verfahren zur Herstellung einer lichtemittierenden Vorrichtung und lichtemittierende Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 18.02.2015 [2015/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toshiba Lighting & Technology Corporation 1-201-1, Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa 237-8510 / JP | [2013/13] | Erfinder | 01 /
Watanabe, Miho TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION 1-201-1 Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa, 237-8510 / JP | 02 /
Bezsuda, Nobuhiko TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION 1-201-1 Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa, 237-8510 / JP | 03 /
Tanaka, Hirotaka TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION 1-201-1 Funakoshi-cho Yokosuka-shi Kanagawa, 237-8510 / JP | [2013/13] | Vertreter | Willquist, Sofia Ellinor Awapatent AB Junkersgatan 1 582 35 Linköping / SE | [2013/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12180282.1 | 13.08.2012 | [2013/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110208949 | 26.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011208949 | [2013/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2573828 | Datum: | 27.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2573828 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2015/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.12.2014 | Klassifikation | IPC: | H01L33/50, // H01L33/64 | [2013/13] | CPC: |
H01L33/501 (EP,US);
H01L2224/45144 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/48465 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L2224/8592 (EP,US);
H01L24/45 (EP,US);
H01L2924/12041 (EP,US);
H01L2924/12042 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/45144, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2224/48091, H01L2924/00012 (EP,US);
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2224/48465, H01L2224/48091, H01L2924/00 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer lichtemittierenden Vorrichtung und lichtemittierende Vorrichtung | [2013/13] | Englisch: | Manufacturing method for light-emitting device and the light-emitting device | [2013/13] | Französisch: | Procédé de fabrication dýun dispositif électroluminescent et dispositif électroluminescent | [2013/13] | Prüfungsverfahren | 13.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/13] | 12.01.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2002149313 (YONEKURA SEIJI [JP], et al) [Y] 1-3,5,6,9,11 * abstract * * paragraphs [0006] - [0021] - [0040] - [0048] * * figures 1,2 *; | [YA]US2007228947 (TANIMOTO NORIYASU [JP], et al) [Y] 4,10 * paragraph [0050] * * abstract * [A] 1; | [YA]US2008122343 (MARUYAMA TSUKASA [JP], et al) [Y] 7,8 * paragraphs [0062] , [0063] , [0105] *[A] 1; | [Y]US2009001869 (TANIMOTO NORIYASU [JP], et al) [Y] 1-3,5,6,9,11 * paragraphs [0041] - [0069] *; | [XYI]EP2135921 (UNIV HIROSHIMA [JP], et al) [X] 1 * paragraph [0072] * [Y] 4,7,8,10 [I] 2,3,5,6,9,11; | [XI]US2011194304 (HAN LI [US], et al) [X] 1 * paragraphs [0129] , [0132] * * figure 1 * [I] 2,3,5,6,9,11 | vom Anmelder | JPH10319877 |