EP2527688 - Getriebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT, TR | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kyoto University 36-1, Yoshida-honmachi Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8501 / JP | [2012/48] | Erfinder | 01 /
Komori, Masaharu c/o Graduate School of Energineering, Kyoto University Yoshida-honmachi, Sakyo-ku Kyoto-shi, Kyoto, Kyoto 606-8501 / JP | [2013/49] |
Frühere [2012/48] | 01 /
Komori, Masaharu c/o Graduate School of Energineering, Kyoto University Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi Kyoto, Kyoto 606-8501 / JP | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/48] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12180297.9 | 15.11.2007 | [2012/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060316164 | 22.11.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006316164 | [2012/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2527688 | Datum: | 28.11.2012 | Sprache: | EN | [2012/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2527688 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2527688 | Datum: | 19.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.03.2013 | Klassifikation | IPC: | F16H3/089, F16H55/17 | [2012/48] | CPC: |
F16H61/04 (EP,US);
F16H3/12 (EP,US);
F16H2003/0818 (EP,US);
F16H2035/003 (EP,US);
F16H2061/0425 (EP,US);
F16H2200/0039 (EP);
F16H3/089 (EP,US);
F16H3/093 (EP,US);
Y10T74/19135 (EP,US);
Y10T74/19219 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Getriebe | [2012/48] | Englisch: | Transmission | [2013/49] | Französisch: | Transmission | [2013/49] |
Frühere [2012/48] | Transmission | ||
Frühere [2012/48] | Transmission | Prüfungsverfahren | 27.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/45] | 07.11.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07831945.6 / EP2096331 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20070831945) , ist 08.06.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 22.12.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.11.2007 | AT | 19.03.2014 | BE | 19.03.2014 | CY | 19.03.2014 | CZ | 19.03.2014 | DK | 19.03.2014 | EE | 19.03.2014 | ES | 19.03.2014 | FI | 19.03.2014 | IT | 19.03.2014 | LT | 19.03.2014 | LV | 19.03.2014 | MC | 19.03.2014 | MT | 19.03.2014 | NL | 19.03.2014 | PL | 19.03.2014 | RO | 19.03.2014 | SE | 19.03.2014 | SI | 19.03.2014 | SK | 19.03.2014 | TR | 19.03.2014 | BG | 19.06.2014 | GR | 20.06.2014 | IS | 19.07.2014 | PT | 21.07.2014 | IE | 15.11.2014 | LU | 15.11.2014 | CH | 30.11.2014 | LI | 30.11.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 15.11.2007 | |
AT | 19.03.2014 | ||
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
IE | 15.11.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
GR | 20.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
IE | 15.11.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
IE | 15.11.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SI | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/33] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
CH | 30.11.2014 | ||
LI | 30.11.2014 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
MC | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
LU | 15.11.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
IT | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
DK | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
PT | 21.07.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 19.03.2014 | |
BE | 19.03.2014 | ||
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Frühere [2014/50] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
ES | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
NL | 19.03.2014 | ||
PL | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
SK | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Frühere [2014/49] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
RO | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
IS | 19.07.2014 | ||
Frühere [2014/48] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
CZ | 19.03.2014 | ||
EE | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
BG | 19.06.2014 | ||
Frühere [2014/46] | BE | 19.03.2014 | |
CY | 19.03.2014 | ||
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 19.03.2014 | |
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
LV | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
Frühere [2014/37] | CY | 19.03.2014 | |
FI | 19.03.2014 | ||
LT | 19.03.2014 | ||
SE | 19.03.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 19.03.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2239313 (LEON BESCHKINE) [A] 1-4 * page 1, column 1, line 1 - page 3, column 1, line 10; figures 1-3 * * page 5, column 1, line 12 - page 5, column 2, line 26 *; | [A]US2181210 (KARL SIEG) [A] 1-4 * page 1, column 1, line 1 - page 3, column 1, line 8; figures 1-6 *; | [A]US4050324 (TEYSSANDIER GASTON) [A] 1-4 * column 1, lines 4-53 * * column 4, lines 7-53; figures 1,3,5 * | vom Anmelder | JP2001146964 | - Mechanical Engineering Handbook, Design, p4: Machine Elements and Tribology, JAPAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, (20051025), page 83 |