EP2562437 - VERFAHREN ZUM SCHMIEREN EINES SCHRÄGKUGELLAGERS UND KUGELLAGERKÄFIG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/09] | Schrägkugellager | ||
[2020/05] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Frühere [2016/43] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | ||
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Erfinder | 01 /
Duffy, Kevin 16 Stillmeadow Lane Somers, CT 06071 / US | 02 /
McCutchan, Sean 124 Hubbard Street Glastonbury, CT 06033 / US | [2017/08] |
Frühere [2013/09] | 01 /
Duffy, Kevin 16 Stillmeadow Lane Somers, CT Connecticut 06071 / US | ||
02 /
McCutchan, Sean 124 Hubbard Street Glastonbury, CT Connecticut 06033 / US | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2020/26] |
Frühere [2013/09] | Leckey, David Herbert Dehns 10 Salisbury Square London Greater London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12181809.0 | 24.08.2012 | [2013/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113217392 | 25.08.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113217392 | [2013/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2562437 | Datum: | 27.02.2013 | Sprache: | EN | [2013/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2562437 | Datum: | 20.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2562437 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2016 | Klassifikation | IPC: | F16C33/66, F16C33/38, F16C19/16 | [2020/05] | CPC: |
F16C33/3843 (EP,US);
F16C33/6677 (EP,US);
F16C33/6681 (EP,US);
F16C19/16 (EP,US);
F16C2360/23 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/29] | F16C33/66, F16C33/38, // F16C19/16 | ||
Frühere IPC [2013/09] | F16C33/66, F16C33/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/09] |
Frühere [2013/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM SCHMIEREN EINES SCHRÄGKUGELLAGERS UND KUGELLAGERKÄFIG | [2020/05] | Englisch: | METHOD OF LUBRICATING AN ANGULAR CONTACT BALL BEARING AND BALL BEARING CAGE | [2020/05] | Französisch: | PROCÉDÉ DE LUBRIFICATION D'UN ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE ET CAGE DE ROULEMENT À BILLES | [2020/05] |
Frühere [2013/09] | Schrägkugellager | ||
Frühere [2013/09] | Angular contact ball bearing | ||
Frühere [2013/09] | Roulement à billes à contact angulaire | Prüfungsverfahren | 24.08.2012 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/09] | 09.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.05.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.05.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.05.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 25.03.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.08.2012 | AL | 24.06.2020 | AT | 24.06.2020 | CY | 24.06.2020 | CZ | 24.06.2020 | DK | 24.06.2020 | EE | 24.06.2020 | ES | 24.06.2020 | FI | 24.06.2020 | HR | 24.06.2020 | IT | 24.06.2020 | LT | 24.06.2020 | LV | 24.06.2020 | MC | 24.06.2020 | MK | 24.06.2020 | MT | 24.06.2020 | NL | 24.06.2020 | PL | 24.06.2020 | RO | 24.06.2020 | RS | 24.06.2020 | SE | 24.06.2020 | SI | 24.06.2020 | SK | 24.06.2020 | SM | 24.06.2020 | TR | 24.06.2020 | IE | 24.08.2020 | LU | 24.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | BG | 24.09.2020 | NO | 24.09.2020 | GR | 25.09.2020 | IS | 24.10.2020 | PT | 26.10.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 24.08.2012 | |
AL | 24.06.2020 | ||
AT | 24.06.2020 | ||
CY | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
MT | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
TR | 24.06.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
TR | 24.06.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
IE | 24.08.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
LU | 24.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 24.06.2020 | |
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 24.06.2020 | |
LT | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 24.06.2020 | |
NO | 24.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US3195965 (DORN HORACE BISHOP VAN) [X] 1-3,5,8-12 * column 4, line 3 - line 14; figure 16 * [Y] 6,7,14,15; | [XA]US2897024 (CHENEA PAUL F) [X] 1,2,5-11,14,15 * the whole document * [A] 3,4,12,13; | [XA]US2838348 (LOCKWOOD HAMM CLARENCE) [X] 1,2,4,5,8-11,13 * the whole document * [A] 6,7,14,15; | [XA]GB936213 (ROLLS ROYCE) [X] 1-3,5,8-12 * the whole document * [A] 6,7,14,15; | [YA]US4541738 (LEIBENSPERGER ROBERT L [US], et al) [Y] 6,7,14,15 * column 2, line 9 - column 5, line 56; figure 1 * [A] 1-5,8-13; | [X]JPH11173336 (MAKINO MILLING MACHINE) [X] 1,4,5,8,10,13 * abstract *; | [X]EP1850020 (JTEKT CORP [JP]) [X] 1,4,5,8,10,13 * paragraph [0017] - paragraph [0023]; figures 1-5 *; | [X]JPS2614214Y (N.N.) [X] 1,3,8,10,12 * figure 1 * | Prüfung | JP2011133060 | JP2011001990 |