EP2669964 - Lichtemittierende Halbleitervorrichtung und lichtemittierendes Modul [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.10.2016 [2016/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 1-1, Shibaura 1-Chome Minato-Ku Tokyo 105-8001 / JP | [2013/49] | Erfinder | 01 /
Furuyama, Hideto c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 02 /
Kojima, Akihiro c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 03 /
Shimada, Miyoko c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 04 /
Akimoto, Yosuke c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | 05 /
Tomizawa, Hideyuki c/o Intellectual Property Division Toshiba Corporation 1-1, Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8001 / JP | [2013/49] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/49] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12182345.4 | 30.08.2012 | [2013/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120120547 | 28.05.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012120547 | [2013/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2669964 | Datum: | 04.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2669964 | Datum: | 28.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.09.2015 | Klassifikation | IPC: | H01L33/50 | [2013/49] | CPC: |
H01L33/505 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lichtemittierende Halbleitervorrichtung und lichtemittierendes Modul | [2013/49] | Englisch: | Semiconductor light emitting device and light emitting module | [2013/49] | Französisch: | Dispositif électroluminescent semi-conducteur et module émetteur de lumière | [2013/49] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/49] | 29.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/43] | 08.06.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2016/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1753035 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [X] 1-12,15,17,18 * paragraphs [0022] - [0024]; figure 4 * * paragraph [0019]; figure 3 * * figures 5-8 * * paragraph [0026] *; | [X]EP2197051 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1,13-16 * figure 11D *; | [X]US2010264438 (SUENAGA RYOMA [JP]) [X] 1,16* paragraph [0052]; figure 3 * |