EP2600337 - Inline-Bilddrehung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.10.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.12.2023 [2023/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2018/31] |
Frühere [2013/23] | Für alle benannten Staaten APPLE INC. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | Erfinder | 01 /
Tripathi, Brijesh c/o Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | 02 /
Bhargava, Nitin c/o Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | 03 /
Okruhlica, Craig M. c/o Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | [2013/23] | Vertreter | Lang, Johannes Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/23] | Lang, Johannes Bardehle Pagenberg Partnerschaft Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12185179.4 | 20.09.2012 | [2013/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113306429 | 29.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113306429 | [2013/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2600337 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2600337 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2017 | Klassifikation | IPC: | G09G5/36, G06T1/60, G09G5/393, G06T3/60 | [2017/10] | CPC: |
G06T3/606 (EP,US);
G06T3/00 (KR);
G09G5/373 (KR);
G09G5/393 (EP,US);
G09G2340/0492 (EP,US);
G09G2360/122 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/23] | G09G5/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/23] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Inline-Bilddrehung | [2013/23] | Englisch: | Inline image rotation | [2013/23] | Französisch: | Rotation d'image en ligne | [2013/23] | Prüfungsverfahren | 20.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/23] | 03.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.10.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 05.04.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.06.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/49] | 18.07.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2023/49] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.10.2020 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 10.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US6104843 (NAKASHIMA TADASHI [JP]) [Y] 5* column 23, line 65 - column 24, line 3; figures 6,8 *; | [XYI]US2007195113 (WALTON DEREK T [US], et al) [X] 1-4 * paragraph [0021]; figures 1-5 * * paragraph [0024] * * paragraph [0026] * [Y] 5 [I] 6-15 |