20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
13.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.08.2018 [2018/33] |
06.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.08.2018 [2018/32] |
29.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] |
15.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.07.2018 [2018/29] |
08.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.07.2018 [2018/28] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
18.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.09.2017 [2017/38] |
04.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.09.2017 [2017/36] |
07.04.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.05.2017 [2017/19] |
17.03.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.04.2017 [2017/16] |
30.12.2016 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 01.02.2017 [2017/05] |
23.12.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.01.2017 [2017/04] |
18.11.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.12.2016 [2016/51] |
11.11.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.12.2016 [2016/50] |
04.11.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.12.2016 [2016/49] |
14.10.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.11.2016 [2016/46] |
26.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.09.2016 [2016/39] |
19.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.09.2016 [2016/38] |
12.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.09.2016 [2016/37] |
05.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] |
29.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] |
22.01.2016 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 24.02.2016 [2016/08] |
14.12.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
11.12.2015 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
04.10.2015 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
03.06.2015 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
14.04.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.02.2015 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
30.01.2015 |
Erster Prüfungsbericht |
|
25.03.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.06.2013 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 31.07.2013 [2013/31] |
28.06.2013 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 31.07.2013 [2013/31] |
21.06.2013 |
Änderung durch den Anmelder |
|
24.04.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.01.2013 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 09.01.2013 [2013/02] |
08.10.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|