EP2544159 - Branddetektion in Schienenfahrzeugen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS, MT | veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fogtec Brandschutz GmbH & Co. KG Schanzenstrasse 19a 51063 Köln / DE | [2013/02] | Erfinder | 01 /
Sprakel, Dirk Hermann-Löns-Str. 26 50996 Köln / DE | [2013/02] | Vertreter | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2016/08] |
Frühere [2013/02] | Cohausz & Florack Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12186988.7 | 21.04.2009 | [2013/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081028134 | 13.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008028134 | [2013/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2544159 | Datum: | 09.01.2013 | Sprache: | DE | [2013/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2544159 | Datum: | 24.02.2016 | Sprache: | DE | [2016/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.11.2012 | Klassifikation | IPC: | G08B17/10, G08B29/16, A62C3/07 | [2013/02] | CPC: |
G08B17/10 (EP,US);
G08B29/16 (EP,US);
G08B29/183 (EP,US);
A62C3/07 (EP,US);
G08B17/113 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/08] |
Frühere [2013/02] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Branddetektion in Schienenfahrzeugen | [2013/02] | Englisch: | Fire detection in rail vehicles | [2013/02] | Französisch: | Détection d'incendie dans des véhicules sur rails | [2013/02] | Prüfungsverfahren | 19.06.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/31] | 28.01.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.12.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.12.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP09761541.3 / EP2286394 | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2009 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | HR | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MK | 24.02.2016 | MT | 24.02.2016 | NL | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | AT | 21.04.2016 | IE | 21.04.2016 | LU | 21.04.2016 | BE | 30.04.2016 | BG | 24.05.2016 | GB | 24.05.2016 | NO | 24.05.2016 | GR | 25.05.2016 | PT | 24.06.2016 | [2018/31] |
Frühere [2018/29] | HU | 21.04.2009 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
AT | 21.04.2016 | ||
IE | 21.04.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GB | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 21.04.2009 | |
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
AT | 21.04.2016 | ||
IE | 21.04.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GB | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/38] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
AT | 21.04.2016 | ||
IE | 21.04.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GB | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/36] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
IE | 21.04.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
GB | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/16] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/04] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
LU | 21.04.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/49] | DK | 24.02.2016 | |
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | DK | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/38] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
BE | 30.04.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2004008566 ; | [XYI]EP1419804 (METRO MADRID SA [ES]) [X] 1,2,4,6,10-13,15 * paragraphs [0042] - [0044] * * paragraph [0047] * * paragraph [0049] * * paragraphs [0051] - [0054] * * paragraphs [0069] , [0070] * * paragraphs [0072] , [0073] * * paragraphs [0078] , [0079] * * paragraph [0081] * * pages 1,2,4,7 * [Y] 3,4,6-9,13-15 [I] 5; | [Y]US2005093707 (VAN WINKLE WALLACE T [US], et al) [Y] 3,7-9 * paragraphs [0017] - [0022] * * paragraphs [0024] , [0025] * * figures 1-3 *; | [Y]EP1811478 (HEKATRON VERTRIEBS GMBH [DE]) [Y] 3,4,6,13-15 * paragraphs [0027] - [0030] * * paragraph [0032] ** figure 1 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20040115), vol. 2004, & JP2004008566 A 20040115 (NOHMI BOSAI LTD) [Y] 8 * the whole document * | vom Anmelder | DE102007004051 |