EP2579407 - Elektrischer Anschlusskasten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city Mie 510-8503 / JP | [2013/22] |
Frühere [2013/15] | Für alle benannten Staaten Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14, Nishisuehiro-cho Yokkaichi City Mie 510 / JP | Erfinder | 01 /
Yoshida, Ryohei c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie 510-8503 / JP | 02 /
Shimada, Yoshihisa c/o Sumitomo Wiring Systems, Ltd. 1-14 Nishisuehiro-cho Yokkaichi-city, Mie 510-8503 / JP | [2013/15] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2015/48] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Frühere [2013/15] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12187266.7 | 04.10.2012 | [2013/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110222506 | 07.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011222506 | [2013/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2579407 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2579407 | Datum: | 19.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2579407 | Datum: | 25.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H02G3/08, H05K7/02 | [2013/15] | CPC: |
H02G3/086 (EP);
H05K7/026 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/18] |
Frühere [2013/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrischer Anschlusskasten | [2013/15] | Englisch: | Electric connection box | [2013/15] | Französisch: | Coffret de connexion électrique | [2013/15] | Prüfungsverfahren | 18.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/18] | 22.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.10.2012 | AL | 25.11.2015 | AT | 25.11.2015 | BE | 25.11.2015 | BG | 25.11.2015 | CY | 25.11.2015 | CZ | 25.11.2015 | DK | 25.11.2015 | EE | 25.11.2015 | ES | 25.11.2015 | FI | 25.11.2015 | HR | 25.11.2015 | IT | 25.11.2015 | LT | 25.11.2015 | LV | 25.11.2015 | MC | 25.11.2015 | MK | 25.11.2015 | NL | 25.11.2015 | PL | 25.11.2015 | RO | 25.11.2015 | RS | 25.11.2015 | SE | 25.11.2015 | SI | 25.11.2015 | SK | 25.11.2015 | SM | 25.11.2015 | TR | 25.11.2015 | NO | 25.02.2016 | GR | 26.02.2016 | IS | 25.03.2016 | PT | 25.03.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
BG | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
MK | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
SM | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 25.11.2015 | |
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
RS | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6560840 (JENKINS RODERICK RHYS [US], et al) [A] 1 * figures 1-4 *; | [A]AU4511072 (REED INTERNATIONAL LTD) [A] 1 * figure 1 *; | [A]US5097592 (SCHULTZ JR ALBERT N [US], et al) [A] 1 * figure 1 * | vom Anmelder | JP2010110060 |