EP2589723 - Abdeckvorrichtung eines Abschnitts eines hängenden Bauelements [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DANI ALU Lieudit Clape Loup 69280 Sainte Consorce / FR | [2013/19] | Erfinder | 01 /
Duplat, Bruno 11 ch des Aubépines 69340 Francheville / FR | [2013/19] | Vertreter | Chevalier, Renaud Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | [2016/17] |
Frühere [2013/19] | Chevalier, Renaud Philippe, et al Cabinet Germain & Maureau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12191216.6 | 05.11.2012 | [2013/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110060007 | 04.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1160007 | [2013/19] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2589723 | Datum: | 08.05.2013 | Sprache: | FR | [2013/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2589723 | Datum: | 27.04.2016 | Sprache: | FR | [2016/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.01.2013 | Klassifikation | IPC: | E04D13/15 | [2013/19] | CPC: |
E04D13/15 (EP);
E04F19/061 (EP);
E04D2013/0468 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] |
Frühere [2013/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abdeckvorrichtung eines Abschnitts eines hängenden Bauelements | [2013/19] | Englisch: | Device for covering a section of a suspended construction element | [2013/19] | Französisch: | Dispositif de recouvrement d une tranche d un élément de construction en suspens | [2013/19] | Prüfungsverfahren | 04.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/42] | 06.11.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.11.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.11.2012 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | ES | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IS | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | MT | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | SM | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | PT | 29.08.2016 | IE | 05.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/43] | HU | 05.11.2012 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
MT | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/38] | HU | 05.11.2012 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 05.11.2012 | |
AT | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IS | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 05.11.2012 | |
AT | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 05.11.2012 | |
AT | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
IE | 05.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
DK | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/04] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NO | 27.07.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]FR2690186 (DANI ALU [FR], et al) [YD] 1-14 * the whole document *; | [Y]DE1261303 (ZEPPELIN METALLWERKE G M B H) [Y] 1-11 * figure 1 *; | [Y]DE19821785 (BAUMJOHANN ADOLF [DE], et al) [Y] 12 * figure 5 *; | [Y]US2005005551 (GRAHAM BRAD R [US], et al) [Y] 13,14 * figure 1 * | vom Anmelder | FR2690186 | DE1261303 |