EP2592434 - Verfahren zur Erkennung von Objekten im Umfeld eines Fahrzeugs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2013/20] | Erfinder | 01 /
Scheuerle, Thomas Im Gigis 6 71711 Murr / DE | [2013/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12191379.2 | 06.11.2012 | [2013/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111086025 | 09.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011086025 | [2013/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2592434 | Datum: | 15.05.2013 | Sprache: | DE | [2013/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2592434 | Datum: | 19.08.2015 | Sprache: | DE | [2015/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.02.2013 | Klassifikation | IPC: | G01S15/46, G01S15/93 | [2015/23] | CPC: |
G01S15/931 (EP);
G01S15/46 (EP);
G01S15/86 (EP);
G01S2015/465 (EP);
G01S2015/932 (EP);
G01S2015/938 (EP)
|
Frühere IPC [2013/20] | G01S15/02, G01S15/93 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] |
Frühere [2013/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Erkennung von Objekten im Umfeld eines Fahrzeugs | [2013/20] | Englisch: | Method for recognising objects in the vicinity of a vehicle | [2013/20] | Französisch: | Procédé de détection d'objets dans l'environnement d'un véhicule | [2015/34] |
Frühere [2013/20] | Procédé de détection dýobjets dans lýenvironnement dýun véhicule | Prüfungsverfahren | 29.10.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/52] | 18.05.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.05.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 20.05.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.11.2012 | AL | 19.08.2015 | BG | 19.08.2015 | CY | 19.08.2015 | CZ | 19.08.2015 | DK | 19.08.2015 | EE | 19.08.2015 | ES | 19.08.2015 | FI | 19.08.2015 | HR | 19.08.2015 | LT | 19.08.2015 | LV | 19.08.2015 | MC | 19.08.2015 | MK | 19.08.2015 | MT | 19.08.2015 | NL | 19.08.2015 | PL | 19.08.2015 | RO | 19.08.2015 | RS | 19.08.2015 | SE | 19.08.2015 | SI | 19.08.2015 | SK | 19.08.2015 | SM | 19.08.2015 | TR | 19.08.2015 | IE | 06.11.2015 | LU | 06.11.2015 | NO | 19.11.2015 | GR | 20.11.2015 | BE | 30.11.2015 | CH | 30.11.2015 | LI | 30.11.2015 | IS | 19.12.2015 | PT | 21.12.2015 | [2018/47] |
Frühere [2018/31] | HU | 06.11.2012 | |
BG | 19.08.2015 | ||
CY | 19.08.2015 | ||
CZ | 19.08.2015 | ||
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
HR | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
MK | 19.08.2015 | ||
MT | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SI | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
SM | 19.08.2015 | ||
TR | 19.08.2015 | ||
IE | 06.11.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
BE | 30.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 06.11.2012 | |
BG | 19.08.2015 | ||
CY | 19.08.2015 | ||
CZ | 19.08.2015 | ||
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
HR | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
MT | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SI | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
SM | 19.08.2015 | ||
IE | 06.11.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
BE | 30.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/45] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SI | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
IE | 06.11.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SI | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/31] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
LU | 06.11.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/28] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
MC | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RO | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
SK | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 19.08.2015 | |
DK | 19.08.2015 | ||
EE | 19.08.2015 | ||
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/20] | DK | 19.08.2015 | |
ES | 19.08.2015 | ||
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/14] | ES | 19.08.2015 | |
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
NL | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 19.08.2015 | |
FI | 19.08.2015 | ||
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
PL | 19.08.2015 | ||
RS | 19.08.2015 | ||
SE | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
IS | 19.12.2015 | ||
PT | 21.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 19.08.2015 | |
LT | 19.08.2015 | ||
LV | 19.08.2015 | ||
NO | 19.11.2015 | ||
GR | 20.11.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 19.08.2015 | |
NO | 19.11.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 19.08.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH0926318 (SEIKOSHA KK) [Y] 9-11 * abstract *; | [Y]US2008165620 (SUGIURA MAKIKO [JP]) [Y] 9-11 * abstract ** paragraphs [0024] , [0025] , [0046] , [0048] , [0083] - [0087]; figure 9; claims 1,9,11,13,15,17 *; | [XYI]DE102007048848 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,8,12,13 * abstract * [Y] 9-11 [I] 2,4-11 | vom Anmelder | DE10241464 | DE10305935 |