Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
29.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.10.2014 [2014/40] |
16.05.2014 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
05.03.2014 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
29.11.2013 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
18.10.2013 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 20.11.2013 [2013/47] |
17.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 19.06.2013 [2013/25] |
15.04.2013 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung | |
15.04.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
05.04.2013 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
02.04.2013 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.04.2013 [2013/14] |
12.11.2012 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |