EP2594992 - Beurteilung der Ätzbedingungen für strukturbildende Folien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.02.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2013/21] | Erfinder | 01 /
Igarashi, Shinichi c/o New Functional Materials Research Center Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Nishi Fukushima Kubiki-ku Joetsu-shi, Niigata / JP | 02 /
Yoshikawa, Hiroki c/o New Functional Materials Research Center Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Nishi Fukushima Kubiki-ku Joetsu-shi, Niigata / JP | 03 /
Inazuki, Yukio c/o New Functional Materials Research Center Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Nishi Fukushima Kubiki-ku Joetsu-shi, Niigata / JP | 04 /
Kaneko, Hideo c/o New Functional Materials Research Center Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 28-1, Nishi Fukushima Kubiki-ku Joetsu-shi, Niigata / JP | [2013/21] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2016/14] |
Frühere [2013/21] | Ter Meer Steinmeister & Partner Me/bk Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12192907.9 | 16.11.2012 | [2013/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110252970 | 18.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011252970 | [2013/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2594992 | Datum: | 22.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2594992 | Datum: | 19.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2594992 | Datum: | 06.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.10.2014 | Klassifikation | IPC: | G03F1/00, G03F1/26, G03F1/80, G06F19/00 | [2014/47] | CPC: |
G03F1/80 (EP,KR,US);
H01L21/0274 (KR);
G16Z99/00 (EP,KR,US);
G03F1/26 (KR,US);
G03F1/44 (KR);
H01L22/26 (KR);
H01L22/30 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2013/21] | G03F1/00, G03F1/26, G03F1/80 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/14] |
Frühere [2013/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beurteilung der Ätzbedingungen für strukturbildende Folien | [2013/21] | Englisch: | Evaluation of etching conditions for pattern-forming film | [2013/21] | Französisch: | Évaluation des conditions de gravure pour film de formation de motif | [2013/21] | Prüfungsverfahren | 28.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/24] | 29.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.02.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.02.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.02.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.10.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.11.2012 | AL | 06.04.2016 | AT | 06.04.2016 | BE | 06.04.2016 | BG | 06.04.2016 | CY | 06.04.2016 | CZ | 06.04.2016 | DK | 06.04.2016 | EE | 06.04.2016 | ES | 06.04.2016 | FI | 06.04.2016 | HR | 06.04.2016 | LT | 06.04.2016 | LV | 06.04.2016 | MC | 06.04.2016 | MK | 06.04.2016 | NL | 06.04.2016 | PL | 06.04.2016 | RO | 06.04.2016 | RS | 06.04.2016 | SE | 06.04.2016 | SI | 06.04.2016 | SK | 06.04.2016 | SM | 06.04.2016 | TR | 06.04.2016 | NO | 06.07.2016 | GR | 07.07.2016 | IS | 06.08.2016 | PT | 08.08.2016 | GB | 16.11.2016 | IE | 16.11.2016 | MT | 16.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/43] | HU | 16.11.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
TR | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
GB | 16.11.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/38] | HU | 16.11.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
TR | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
GB | 16.11.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 16.11.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
TR | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
GB | 16.11.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 16.11.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
GB | 16.11.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
GB | 16.11.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/10] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/09] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2016/52] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 06.04.2016 | |
LT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/48] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
Frühere [2016/44] | NL | 06.04.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]EP1650600 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP], et al) [I] 1-3 * claims 1, 16, 19, 25 * * figure 6; example 4 * * paragraph [0015] - paragraph [0026] * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * paragraph [0037] - paragraph [0039] * * paragraph [0050] - paragraph [0058] * * paragraph [0094] - paragraph [0100] *; | [A]US2009253054 (KOMINATO ATSUSHI [JP], et al) [A] 1-3 * the whole document *; | [A]WO2010147172 (HOYA CORP [JP], et al) [A] 1-3 * the whole document *; | [AP]US2012100470 (NOZAWA OSAMU [JP], et al) [AP] 1-3* the whole document * | vom Anmelder | JP2003195479 | EP1832926 | US2007212619 | JP2007241065 | JP2007241060 |