EP2599634 - Laserlichtbestrahlungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [2013/23] | Erfinder | 01 /
Yamamoto, Kazutaka c/o Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku Tokyo, 143-8555 / JP | [2013/23] | Vertreter | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/17] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Stuntzstraße 16 81677 München / DE | ||
Frühere [2013/23] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte Stuntzstraße 16 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12193717.1 | 22.11.2012 | [2013/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110261166 | 30.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011261166 | [2013/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2599634 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2599634 | Datum: | 22.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.03.2013 | Klassifikation | IPC: | B41J2/475, B65G1/137, B41J2/47 | [2013/23] | CPC: |
B41J2/473 (EP,US);
B41J11/008 (US);
B41J2/4753 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Laserlichtbestrahlungssystem | [2013/23] | Englisch: | Laser light irradiating system | [2013/23] | Französisch: | Système d'irradiation de lumière laser | [2013/23] | Prüfungsverfahren | 22.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/23] | 10.10.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.12.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.06.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.11.2012 | AL | 22.04.2015 | AT | 22.04.2015 | BE | 22.04.2015 | BG | 22.04.2015 | CY | 22.04.2015 | CZ | 22.04.2015 | DK | 22.04.2015 | EE | 22.04.2015 | ES | 22.04.2015 | FI | 22.04.2015 | HR | 22.04.2015 | IT | 22.04.2015 | LT | 22.04.2015 | LV | 22.04.2015 | MC | 22.04.2015 | MK | 22.04.2015 | MT | 22.04.2015 | NL | 22.04.2015 | PL | 22.04.2015 | RO | 22.04.2015 | RS | 22.04.2015 | SE | 22.04.2015 | SI | 22.04.2015 | SK | 22.04.2015 | SM | 22.04.2015 | TR | 22.04.2015 | NO | 22.07.2015 | GR | 23.07.2015 | IS | 22.08.2015 | PT | 24.08.2015 | IE | 22.11.2015 | LU | 22.11.2015 | CH | 30.11.2015 | LI | 30.11.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 22.11.2012 | |
AT | 22.04.2015 | ||
BE | 22.04.2015 | ||
BG | 22.04.2015 | ||
CY | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
MK | 22.04.2015 | ||
MT | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SE | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
SM | 22.04.2015 | ||
TR | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
IE | 22.11.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 22.11.2012 | |
AT | 22.04.2015 | ||
BE | 22.04.2015 | ||
BG | 22.04.2015 | ||
CY | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
MT | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SE | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
SM | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
IE | 22.11.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/45] | AT | 22.04.2015 | |
BE | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
IE | 22.11.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/37] | AT | 22.04.2015 | |
BE | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
CH | 30.11.2015 | ||
LI | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/31] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
LU | 22.11.2015 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2016/21] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2016/10] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
PL | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | AT | 22.04.2015 | |
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | AT | 22.04.2015 | |
DK | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 22.04.2015 | |
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 22.04.2015 | |
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
IS | 22.08.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 22.04.2015 | |
FI | 22.04.2015 | ||
HR | 22.04.2015 | ||
LT | 22.04.2015 | ||
LV | 22.04.2015 | ||
NL | 22.04.2015 | ||
RS | 22.04.2015 | ||
NO | 22.07.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Frühere [2015/42] | NL | 22.04.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDI]US2008192618 (NAKATA YOSHIKO [JP], et al) [XD] 1,5,9,10 * paragraphs [0073] - [0083] - [0160] , [0161] * [I] 2-4,6,7; | [D]JP2008194905 (RICOH KK); | [A]JP2011025508 (TOYO KANETSU SOLUTIONS KK) [A] 1* the whole document * | vom Anmelder | JP2008194905 |