EP2599742 - Mechanisch wirkende Sicherheitsanordnung für ein gewerbliches Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg / DE | [2013/23] | Erfinder | 01 /
Beierkuhnlein, Marco Angerstr. 19 85368 Wang / DE | 02 /
Hobmaier, Robert Enghausen 2 85419 Mauern / DE | 03 /
Lanzinger, Bernhard Prisostr. 17 85465 Langenpreising / DE | 04 /
Steinberger, Wolfgang Böhmerwaldstr. 7 85368 Moosburg / DE | [2013/23] | Vertreter | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/23] | Jordan, Volker Otto Wilhelm Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 860 820 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12194535.6 | 28.11.2012 | [2013/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111087301 | 29.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011087301 | DE201210215604 | 03.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012215604 | [2013/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2599742 | Datum: | 05.06.2013 | Sprache: | DE | [2013/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2599742 | Datum: | 20.08.2014 | Sprache: | DE | [2014/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2013 | Klassifikation | IPC: | B66F9/075, B66F17/00 | [2013/23] | CPC: |
B66F9/07531 (EP);
B66F17/003 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mechanisch wirkende Sicherheitsanordnung für ein gewerbliches Fahrzeug | [2013/23] | Englisch: | Mechanical safety assembly for a industrial vehicle | [2013/23] | Französisch: | Agencement de sécurité à action mécanique pour un véhicule industriel | [2013/23] | Prüfungsverfahren | 07.11.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/51] | 10.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.04.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 21.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/31] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.11.2012 | AL | 20.08.2014 | CY | 20.08.2014 | CZ | 20.08.2014 | DK | 20.08.2014 | EE | 20.08.2014 | ES | 20.08.2014 | FI | 20.08.2014 | HR | 20.08.2014 | IT | 20.08.2014 | LT | 20.08.2014 | LV | 20.08.2014 | MC | 20.08.2014 | MK | 20.08.2014 | MT | 20.08.2014 | NL | 20.08.2014 | PL | 20.08.2014 | RO | 20.08.2014 | RS | 20.08.2014 | SE | 20.08.2014 | SI | 20.08.2014 | SK | 20.08.2014 | SM | 20.08.2014 | TR | 20.08.2014 | BG | 20.11.2014 | NO | 20.11.2014 | GR | 21.11.2014 | IE | 28.11.2014 | LU | 28.11.2014 | BE | 30.11.2014 | IS | 20.12.2014 | PT | 22.12.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 28.11.2012 | |
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MK | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
TR | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 28.11.2012 | |
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
TR | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 28.11.2012 | |
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
TR | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 28.11.2012 | |
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/31] | CY | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IE | 28.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/32] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/30] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
LU | 28.11.2014 | ||
BE | 30.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | CZ | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | DK | 20.08.2014 | |
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/16] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
RS | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 20.08.2014 | |
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 20.08.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2005092536 (TAKEDA MITSUMASA [JP]) [X] 1-8,11,15 * the whole document * [I] 13,14; | [A]US6494279 (HUTCHENS JOHN D [US]) [A] 1-8,11,15 * the whole document *; | [A]EP2251297 (JUNGHEINRICH AG [DE]) [A] 1,15 * abstract * |