EP2740820 - Elektrolyt und Verfahren zur Abscheidung von lötbaren Schichten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.10.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.11.2016 [2016/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr.Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG Talgraben 30 73312 Geislingen / DE | [2014/24] | Erfinder | 01 /
Wohlfarth, Volker Albweg 6 73569 Eschach / DE | 02 /
Jordan, Manfred, Dr. Panoramastr. 36 73084 Salach / DE | [2014/24] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/24] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12195435.8 | 04.12.2012 | [2014/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2740820 | Datum: | 11.06.2014 | Sprache: | DE | [2014/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2013 | Klassifikation | IPC: | C25D3/60 | [2014/24] | CPC: |
C25D3/60 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/24] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrolyt und Verfahren zur Abscheidung von lötbaren Schichten | [2014/24] | Englisch: | Electrolyte and process for the separation of solderable layers | [2014/24] | Französisch: | Electrolyte et procédé de séparation de couches pouvant être soudées | [2014/24] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2014/24] | 10.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/48] | 28.07.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5282953 (GERNON MICHAEL D [US], et al) [X] 1-5 * column 1, lines 9-14 * * column 4, lines 27-33,51-55, * * column 4, line 63 - column 5, line 6; examples 8,9; claims 1,15,17,21 *; | [X]US5759381 (SAKURAI HITOSHI [JP], et al) [X] 1,2,4-7 * column 1, lines 6-38 * * column 2, lines 1-14,46-59 * * column 3, lines 18-31,46-52 * * column 4, lines 14-19 * * column 5, lines 26-40; example 1; tables 1, No. 2, 7 * * example Comp. Ex.; tables 4, No. c *; | [X]JP2001011687 (NE CHEMCAT CORP) [X] 1-6 * the whole document * * abstract *; | [X]US2006113006 (MASUDA AKIHIRO [JP], et al) [X] 1-5 * paragraphs [0069] - [0072]; example 12 *; | [X]JP2002339095 (SCHLOETTER FA DR ING MAX) [X] 1-5 * the whole document * * abstract * | vom Anmelder | US5487824 | US6193858 | US6911138 | US2011308960 | US2011259754 | US8083922 | EP2141261 | DE1246346 | - MANFRED JORDAN, Die galvanische Abscheidung von Zinn und Zinnlegierungen, EUGEN G. LEUZE-VERLAG, (1993), page 83 |