EP2567949 - Verfahren zur Abtrennung von 1-Buten aus C4-haltigen Kohlenwasserstoffströmen durch Hydroformylierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 01.08.2018 [2018/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2013/41] | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen / DE | ||
Frühere [2013/11] | Für alle benannten Staaten Evonik Oxeno GmbH Paul-Baumann-Strasse 1 45772 Marl / DE | Erfinder | 01 /
Kreidler, Burkard, Dr. Herner Straße 39 45657 Recklinghausen / DE | 02 /
Wiese, Klaus-Diether, Dr. Tuchmacherweg 8 45721 Haltern am See / DE | 03 /
Hess, Dieter, Dr. Langehegge 145 45770 Marl / DE | 04 /
Selent, Detlef, Dr. Hirtenweg 68 18059 Rostock / DE | 05 /
Börner, Armin, Prof. Im Winkel 40 18059 Rostock / DE | [2013/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12195793.0 | 28.04.2009 | [2013/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081002188 | 03.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008002188 | [2013/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2567949 | Datum: | 13.03.2013 | Sprache: | DE | [2013/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2567949 | Datum: | 21.05.2014 | Sprache: | DE | [2014/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.01.2013 | Klassifikation | IPC: | C07C7/148, C07C11/08, C07C45/50, C07C7/173 | [2013/11] | CPC: |
C07C7/173 (EP,US);
C07C7/148 (KR);
B01J31/16 (KR);
C07C11/08 (KR);
C07C45/50 (EP,KR,US)
| C-Set: |
C07C45/50, C07C47/02 (US,EP);
C07C7/173, C07C11/09 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2013/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Abtrennung von 1-Buten aus C4-haltigen Kohlenwasserstoffströmen durch Hydroformylierung | [2013/11] | Englisch: | Process for the separation of 1-butene from hydrocarbon streams containing C4 by hydroformylation | [2013/11] | Französisch: | Procédé de séparation de 1-butène à partir de flux d'hydrocarbures contenant du C4 par hydroformylation | [2013/11] | Prüfungsverfahren | 06.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/11] | 04.06.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.02.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.04.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP09757367.9 / EP2288584 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20090757367) , ist 06.06.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.04.2009 | BG | 21.05.2014 | CY | 21.05.2014 | CZ | 21.05.2014 | DK | 21.05.2014 | EE | 21.05.2014 | ES | 21.05.2014 | FI | 21.05.2014 | HR | 21.05.2014 | IT | 21.05.2014 | LT | 21.05.2014 | LV | 21.05.2014 | MC | 21.05.2014 | MK | 21.05.2014 | MT | 21.05.2014 | PL | 21.05.2014 | RO | 21.05.2014 | SI | 21.05.2014 | SK | 21.05.2014 | TR | 21.05.2014 | NO | 21.08.2014 | GR | 22.08.2014 | IS | 21.09.2014 | PT | 22.09.2014 | [2018/31] |
Frühere [2017/39] | HU | 28.04.2009 | |
BG | 21.05.2014 | ||
CY | 21.05.2014 | ||
CZ | 21.05.2014 | ||
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
IT | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
MC | 21.05.2014 | ||
MT | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SI | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
TR | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
IT | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
MC | 21.05.2014 | ||
MT | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SI | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2016/01] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
IT | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
MC | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SI | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
IT | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SI | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/22] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
IT | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
RO | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CZ | 21.05.2014 | |
DK | 21.05.2014 | ||
EE | 21.05.2014 | ||
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
SK | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/08] | DK | 21.05.2014 | |
ES | 21.05.2014 | ||
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2015/02] | ES | 21.05.2014 | |
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
PT | 22.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | ES | 21.05.2014 | |
FI | 21.05.2014 | ||
HR | 21.05.2014 | ||
LT | 21.05.2014 | ||
LV | 21.05.2014 | ||
PL | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
GR | 22.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
Frühere [2014/49] | FI | 21.05.2014 | |
LT | 21.05.2014 | ||
NO | 21.08.2014 | ||
IS | 21.09.2014 | ||
Frühere [2014/48] | LT | 21.05.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]EP0016286 (DAVY MCKEE OIL & CHEM [GB]) [AD] 1-14 * Beispiele und Ansprüche;; page 7, line 11 - page 9, line 21 *; | [A]US4668651 (BILLIG ERNST [US], et al) [A] 1-14 * example 6 *; | [A]US2002111487 (ROETTGER DIRK [DE], et al) [A] 1-14 * Beispiele und Ansprüche;; paragraphs [0057] - [0060] *; | [A]EP1312598 (MITSUBISHI CHEM CORP [JP]) [A] 1-14 * Ansprüche und Beispiele;;; table 2 *; | [A]US2004138508 (TINGE JOHAN THOMAS [NL], et al) [A] 1-14 * paragraphs [0018] - [0032] - [0052] - [0057]; example 1; claims 1-14 *; | [I]US2007106102 (CAERS RAPHAEL F [BE], et al) [I] 1-14 * column 8, line 4 - column 9, line 57; example -; claim - *; | [ADP]DE102006058682 (EVONIK OXENO GMBH [DE]) [ADP] 1-14* the whole document *; | [AP]WO2008124468 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC [US], et al) [AP] 1-14 * Beispiele und Ansprüche; page 3, line 7 - line 16 * | vom Anmelder | EP0016286 | EP0213639 | EP0523482 | DE10108474 | DE10108475 | DE10108476 | DE10225282 | WO2005028404 | DE102005046250 | DE102006058682 | - H. J. ARPE, Industrielle Organische Chemie, WILEY-VCH, (2007), pages 9 - 12,23,36 | - H. J. ARPE, Industrielle Organische Chemie, WILEY-VCH, (2007), pages 118 - 119 | - J. FALBE, New Syntheses with Carbon Monoxide, SPRINGER VERLAG, (1980), page 95 FF |