EP2607510 - Nickelkobaltbasierte Legierung und Haftbeschichtung sowie haftbeschichtete Artikel damit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 15.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2019 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Frühere [2013/26] | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, New York 12345 / US | Erfinder | 01 /
Onal, Kivilcim 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | 02 /
Hardwicke, Canan Uslu 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | 03 /
Schaeffer, Jon Conrad 300 Garlington Road Greenville, SC South Carolina 29615 / US | [2013/26] | Vertreter | Illingworth-Law, William Illingworth, et al Global Patent Operations Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2014/35] | Szary, Anne Catherine GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | ||
Frühere [2013/26] | Szary, Anne Catherine GE International Inc. Global Patent Operation - Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12196187.4 | 07.12.2012 | [2013/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113330090 | 19.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113330090 | [2013/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2607510 | Datum: | 26.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2607510 | Datum: | 27.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.04.2013 | Klassifikation | IPC: | C22C19/05, C23C4/08 | [2013/26] | CPC: |
C22C19/058 (EP,US);
C23C28/3215 (EP,US);
C23C28/3455 (EP,US);
F01D5/288 (EP,US);
F05D2300/17 (EP,US);
Y10T428/12736 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Nickelkobaltbasierte Legierung und Haftbeschichtung sowie haftbeschichtete Artikel damit | [2013/26] | Englisch: | Nickel-cobalt-based alloy and bond coat and bond coated articles incorporating the same | [2013/26] | Französisch: | Alliage en nickel-cobalt et revêtement de liaison et articles revêtus de liaison incorporant celui-ci | [2013/26] | Prüfungsverfahren | 19.12.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/08] | 06.02.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 21.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.02.2014 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
22.05.2015
01.06.2015
ADMISSIBLE Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Kaiser, Axel CT IP S DE Corporate Intellectual Property Otto-Hahn-Ring 6 80200 München / DE | [2017/50] |
Frühere [2015/27] | |||
Einsprechende(r) | 01
22.05.2015
Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE Vertreter des Einsprechenden Kaiser, Axel CT IP S DE Corporate Intellectual Property Otto-Hahn-Ring 6 80200 München / DE | 15.07.2015 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 22.01.2016 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 21.11.2017 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 21.11.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 06.12.2017 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 06.12.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 28.03.2018 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 27.11.2018 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 07.12.2018 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2019/16] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.12.2012 | AL | 27.08.2014 | AT | 27.08.2014 | BE | 27.08.2014 | CY | 27.08.2014 | CZ | 27.08.2014 | DK | 27.08.2014 | EE | 27.08.2014 | ES | 27.08.2014 | FI | 27.08.2014 | HR | 27.08.2014 | IT | 27.08.2014 | LT | 27.08.2014 | LV | 27.08.2014 | MC | 27.08.2014 | MK | 27.08.2014 | MT | 27.08.2014 | NL | 27.08.2014 | PL | 27.08.2014 | RO | 27.08.2014 | RS | 27.08.2014 | SE | 27.08.2014 | SI | 27.08.2014 | SK | 27.08.2014 | SM | 27.08.2014 | TR | 27.08.2014 | BG | 27.11.2014 | NO | 27.11.2014 | GR | 28.11.2014 | IE | 07.12.2014 | LU | 07.12.2014 | IS | 27.12.2014 | PT | 29.12.2014 | GB | 07.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | FR | 02.01.2017 | DE | 01.07.2017 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MK | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
GB | 07.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
GB | 07.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
DE | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
SM | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
MT | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
TR | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 07.12.2012 | |
AT | 27.08.2014 | ||
BE | 27.08.2014 | ||
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2016/27] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
MC | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SI | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IE | 07.12.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
LU | 07.12.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
PL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
CZ | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
EE | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
SK | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
DK | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
IT | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RO | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/16] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
NL | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 27.08.2014 | |
CY | 27.08.2014 | ||
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
HR | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
LV | 27.08.2014 | ||
RS | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
IS | 27.12.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 27.08.2014 | |
ES | 27.08.2014 | ||
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
GR | 28.11.2014 | ||
PT | 29.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 27.08.2014 | |
FI | 27.08.2014 | ||
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
BG | 27.11.2014 | ||
NO | 27.11.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 27.08.2014 | |
LT | 27.08.2014 | ||
SE | 27.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 27.08.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1319730 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1,2,8,16 * paragraph [0015]; claim 1 * |