EP2634956 - Kommunikation einer Identität an einen Server [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/48] |
Frühere [2013/36] | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 295 Phillip Street Waterloo ON N2L 3W8 / CA | Erfinder | 01 /
Suffling, David, Robert 295 Philip Street Extension: 70378 Waterloo, Ontario, N2L 3W8 / CA | [2013/36] | Vertreter | Hanna Moore + Curley Garryard House 25-26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | [N/P] |
Frühere [2016/44] | Moore, Barry, et al Hanna Moore + Curley Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 PX51 / IE | ||
Frühere [2013/36] | Moore, Barry, et al Hanna Moore & Curley 13 Lower Lad Lane Dublin 2 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12196296.3 | 10.12.2012 | [2013/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261605097P | 29.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261605097 P | [2013/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2634956 | Datum: | 04.09.2013 | Sprache: | EN | [2013/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2634956 | Datum: | 20.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2634956 | Datum: | 02.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.07.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L9/32, H04L29/06, H04W12/02, // H04L9/08, H04W12/12 | [2016/22] | CPC: |
H04L9/3218 (EP,US);
H04L63/0407 (EP,US);
H04L67/01 (US);
H04L9/3226 (EP,US);
H04L9/3236 (EP,US);
H04W12/02 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/34] | H04L9/32, H04L29/06, // H04L9/08 | ||
Frühere IPC [2013/36] | H04L9/32 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kommunikation einer Identität an einen Server | [2013/36] | Englisch: | Communicating an identity to a server | [2013/36] | Französisch: | Communication d'une identité à un serveur | [2013/36] | Prüfungsverfahren | 10.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/36] | 20.02.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.05.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.09.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.09.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.09.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.05.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 03.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.12.2012 | AL | 02.11.2016 | AT | 02.11.2016 | BE | 02.11.2016 | CY | 02.11.2016 | CZ | 02.11.2016 | DK | 02.11.2016 | EE | 02.11.2016 | ES | 02.11.2016 | FI | 02.11.2016 | HR | 02.11.2016 | IT | 02.11.2016 | LT | 02.11.2016 | LV | 02.11.2016 | MC | 02.11.2016 | MK | 02.11.2016 | NL | 02.11.2016 | PL | 02.11.2016 | RO | 02.11.2016 | RS | 02.11.2016 | SE | 02.11.2016 | SI | 02.11.2016 | SK | 02.11.2016 | SM | 02.11.2016 | TR | 02.11.2016 | IE | 10.12.2016 | LU | 10.12.2016 | MT | 10.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | BG | 02.02.2017 | NO | 02.02.2017 | GR | 03.02.2017 | IS | 02.03.2017 | PT | 02.03.2017 | [2020/34] |
Frühere [2018/45] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 02.11.2016 | ||
BE | 02.11.2016 | ||
CY | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
MC | 02.11.2016 | ||
MK | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SI | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
TR | 02.11.2016 | ||
IE | 10.12.2016 | ||
LU | 10.12.2016 | ||
MT | 10.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2018/43] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 02.11.2016 | ||
BE | 02.11.2016 | ||
CY | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
MC | 02.11.2016 | ||
MK | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SI | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
IE | 10.12.2016 | ||
LU | 10.12.2016 | ||
MT | 10.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 02.11.2016 | ||
BE | 02.11.2016 | ||
CY | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
MC | 02.11.2016 | ||
MK | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SI | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
IE | 10.12.2016 | ||
LU | 10.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 02.11.2016 | |
BE | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
MC | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SI | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
IE | 10.12.2016 | ||
LU | 10.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/42] | AT | 02.11.2016 | |
BE | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
MC | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 02.11.2016 | |
BE | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
BG | 02.02.2017 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 02.11.2016 | |
BE | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
IT | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
SM | 02.11.2016 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 02.11.2016 | |
BE | 02.11.2016 | ||
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
EE | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RO | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
SK | 02.11.2016 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 02.11.2016 | |
CZ | 02.11.2016 | ||
DK | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
BE | 31.12.2016 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 02.11.2016 | |
DK | 02.11.2016 | ||
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
BE | 31.12.2016 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 02.11.2016 | |
ES | 02.11.2016 | ||
FI | 02.11.2016 | ||
HR | 02.11.2016 | ||
LT | 02.11.2016 | ||
LV | 02.11.2016 | ||
NL | 02.11.2016 | ||
PL | 02.11.2016 | ||
RS | 02.11.2016 | ||
SE | 02.11.2016 | ||
BE | 31.12.2016 | ||
NO | 02.02.2017 | ||
GR | 03.02.2017 | ||
IS | 02.03.2017 | ||
PT | 02.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 02.11.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]CH671663 (GRETAG AG) [Y] 1-15 * abstract * * page 3, column r, line 3 - line 32 * * page 3, column r, line 39 - line 49 *; | [Y]US2004158708 (PEYRAVIAN MOHAMMAD [US], et al) [Y] 1-15 * abstract ** paragraphs [0030] - [0038] *; | [Y]US2010215172 (SCHNEIDER JAMES P [US]) [Y] 1-15 * abstract *; | [Y]EP2224716 (RESEARCH IN MOTION LTD [CA]) [Y] 1-15 * abstract * * paragraphs [0018] , [0019] *; | [Y]EP2320348 (CHINA IWNCOMM CO LTD [CN]) [Y] 1-15 * abstract * |