EP2610461 - Turbinenmotor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/27] | Doppelgebläsegasturbinenmotor und Getriebezug | ||
[2019/21] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 10.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/07] |
Frühere [2016/43] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | ||
Frühere [2013/27] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Erfinder | 01 /
Sheridan, William G. 38 Beal Drive Southington, CT 06489 / US | [2013/27] | Vertreter | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2019/43] |
Frühere [2013/27] | Bridge, Kerry Ann Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12197864.7 | 18.12.2012 | [2013/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113340838 | 30.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113340838 | [2013/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2610461 | Datum: | 03.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2610461 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2610461 | Datum: | 23.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2016 | Klassifikation | IPC: | F02C3/107, F02K3/04, F02C7/36 | [2016/28] | CPC: |
F02C3/107 (EP);
F02C7/36 (EP);
F02K3/04 (EP)
|
Frühere IPC [2013/27] | F02C3/107 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/09] |
Frühere [2013/27] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Turbinenmotor | [2019/21] | Englisch: | Turbine engine | [2019/21] | Französisch: | Moteur à turbine | [2019/24] |
Frühere [2013/27] | Doppelgebläsegasturbinenmotor und Getriebezug | ||
Frühere [2013/27] | Dual fan gas turbine engine and gear train | ||
Frühere [2013/27] | Moteur à turbine à gaz à double ventilateur et train d'engrenages | Prüfungsverfahren | 18.12.2012 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/09] | 13.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.05.2019 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
23.07.2020
27.07.2020
ADMISSIBLE Safran Aircraft Engines 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR Vertreter des Einsprechenden Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2020/36] | 07.08.2020 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 17.12.2020 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 25.08.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 14.09.2021 geplant war | 25.08.2021 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 14.09.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | 19.09.2021 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2022/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.12.2012 | AL | 23.10.2019 | AT | 23.10.2019 | CY | 23.10.2019 | CZ | 23.10.2019 | DK | 23.10.2019 | EE | 23.10.2019 | ES | 23.10.2019 | FI | 23.10.2019 | HR | 23.10.2019 | IT | 23.10.2019 | LT | 23.10.2019 | LV | 23.10.2019 | MC | 23.10.2019 | MK | 23.10.2019 | MT | 23.10.2019 | NL | 23.10.2019 | PL | 23.10.2019 | RO | 23.10.2019 | RS | 23.10.2019 | SE | 23.10.2019 | SI | 23.10.2019 | SK | 23.10.2019 | SM | 23.10.2019 | TR | 23.10.2019 | IE | 18.12.2019 | LU | 18.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | BG | 23.01.2020 | NO | 23.01.2020 | GR | 24.01.2020 | IS | 23.02.2020 | PT | 24.02.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/26] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 23.10.2019 | ||
AT | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
MT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
TR | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 23.10.2019 | ||
AT | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
MT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 18.12.2012 | |
AL | 23.10.2019 | ||
AT | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 23.10.2019 | |
AT | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 23.10.2019 | |
AT | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
IE | 18.12.2019 | ||
LU | 18.12.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
IT | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 23.10.2019 | |
ES | 23.10.2019 | ||
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | ES | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | ES | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | ES | 23.10.2019 | |
FI | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NL | 23.10.2019 | |
NO | 23.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | NL | 23.10.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6732502 (SEDA JORGE F [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * figure - *; | [A]US2008098714 (ORLANDO ROBERT JOSEPH [US], et al) [A] 1-15 * abstract ** figure - *; | [XY]US7704178 (SHERIDAN WILLIAM G [US], et al) [X] 1-3 * column 2, line 13 - column 3, line 51 * * figure - * [Y] 1,2,4,6-15; | [Y]US7921634 (ORLANDO ROBERT JOSEPH [US], et al) [Y] 1,2,4,6-15 * column 2, line 3 - column 5, line 16 * * figure - *; | [A] - Planetary ET AL, "Gear Handbook: The Design, Manufacture, and Application of Gears", (19830101), pages 293 - 323, URL: http://www.webpages.uidaho.edu/mindworks/Machine_Design/Posters/PDF/Planetary Gears Poster.pdf, (20160602), XP055277263 [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | US5466198 | US6223616 |