EP2587703 - Datenrückübertragungsanfragevorrichtung, Datenüberträger und Datenrückübertragungsverfahren für Mehrtonsysteme [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent Site Nokia Paris Saclay Route de Villejust 91620 Nozay / FR | [2018/16] |
Frühere [2014/34] | Für alle benannten Staaten ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt / FR | ||
Frühere [2013/18] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3, Avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Maes, Jochen Pastorijkluis 3 2431 Laakdal / BE | 02 /
Vanderhaegen, Dirk Holland 38 1780 Wemmel / BE | 03 /
Timmers, Michael Persilstraat 35 3020 Herent / BE | 04 /
Van Bruyssel, Danny Domis de Semerpontlaan 18 2820 Bonheiden / BE | [2013/18] | Vertreter | IP HILLS NV Bellevue 5/501 9050 Gent-Ledeberg / BE | [N/P] |
Frühere [2013/18] | Plas, Axel Ivo Michel IP HILLS NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 Gent / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12290142.4 | 26.04.2012 | [2013/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20110290495 | 25.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 11290495 | [2013/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2587703 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.07.2012 | Klassifikation | IPC: | H04L1/16, H04L1/18, H04L27/18, H04L27/34 | [2013/18] | CPC: |
H04L27/2626 (EP,KR,US);
H04L27/2627 (KR);
H04L1/1607 (EP,US);
H04L1/1825 (EP,US);
H04L1/1864 (EP,US);
H04L1/1893 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Datenrückübertragungsanfragevorrichtung, Datenüberträger und Datenrückübertragungsverfahren für Mehrtonsysteme | [2013/18] | Englisch: | A data retransmission request device, a data transmitter, and a data retransmission method for multi-tone systems | [2013/18] | Französisch: | Dispositif de requête de retransmission de données, émetteur de données et procédé de retransmission de données pour systèmes à plusieurs tonalités | [2013/18] | Prüfungsverfahren | 31.10.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/50] | 15.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/38] | 03.05.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/38] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.11.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2018 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | gelöscht | [2014/47] |
Frühere [2013/40] | ID: | 01 | |
Für: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | ||
Datum: | 10.04.2013 | ||
[2014/47] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1011245 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 1-4,8,9,14-16 * paragraph [0022] * * paragraph [0031] * * paragraphs [0077] - [0084] * * paragraph [0102] * * claims 1,6,9,11 * * figures 10a,10b *; | [Y]WO03056774 (NORTEL NETWORKS LTD [CA], et al) [Y] 1-4,8,9,14-16 * page 12, line 18 - page 13, line 3 * * page 13, lines 24-27 * * page 13, line 33 - page 14, line 6 * * page 16, lines 14-21 * * page 16, line 34 - page 17, line 32 ** figures 1-4 *; | [Y]US2011069772 (VRZIC SOPHIE [CA], et al) [Y] 1-4,8,9,14-16 * paragraph [0079] * * paragraph [0084] * * paragraph [0123] * * paragraphs [0166] , [0167] * * paragraphs [0171] - [0173] * * paragraphs [0175] , [0176] * * paragraph [0178] * * paragraph [0182] * * paragraphs [0184] , [0185] * * paragraphs [0190] - [0192] * * tables 3,4 * * figures 9,10,14-16 * | vom Anmelder | EP1011245 |