Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
11.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] |
08.12.2015 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
06.11.2015 | Änderung - Vertreter | |
08.07.2015 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
26.05.2015 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
24.10.2014 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
17.10.2014 | Änderung - Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | veröffentlicht am 19.11.2014 [2014/47] |
18.07.2014 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
24.06.2014 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
20.06.2014 | Erster Prüfungsbericht | |
29.05.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 25.06.2014 [2014/26] |
23.05.2014 | Änderung - benannte Staaten | veröffentlicht am 25.06.2014 [2014/26] |
14.03.2014 | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | veröffentlicht am 16.04.2014 [2014/16] |
18.02.2014 | Änderung durch den Anmelder | |
12.11.2013 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 13.11.2013 [2013/46] |