EP2663137 - Uplink-übertragungsleistungssteuerung in MIMO systemen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2014/34] |
Frühere [2013/46] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3, Avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Wong, Shin Horng 2 Fox Croft Walk Chippenham, Wiltshire SN15 3YB / GB | 02 /
Baker, Matthew P. J. 12 Fir Tree Close Rough Common Canterbury, kent CT2 9DB / GB | [2013/46] | Vertreter | Sarup, David Alexander Alcatel-Lucent Telecom Ltd Patent Business c/o Nokia 125 Finsbury Pavement London EC2A 1NQ / GB | [N/P] |
Frühere [2013/46] | Script IP Limited Turnpike House 18 Bridge Street Frome BA11 1BB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12360035.5 | 10.05.2012 | [2013/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2663137 | Datum: | 13.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2012 | Klassifikation | IPC: | H04W52/32, H04W52/34 | [2013/46] | CPC: |
H04W52/325 (EP);
H04W52/346 (EP);
H04W52/146 (EP);
H04W52/42 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/46] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Uplink-übertragungsleistungssteuerung in MIMO systemen | [2013/46] | Englisch: | Uplink transmission power control in MIMO systems | [2013/46] | Französisch: | Commande de puissance d'émission de liaison montante dans des systemes MIMO | [2013/46] | Prüfungsverfahren | 14.02.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/26] | 23.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/15] | 09.12.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/15] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.06.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | gelöscht | [2014/47] |
Frühere [2014/16] | ID: | 01 | |
Für: | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | ||
Datum: | 03.03.2014 | ||
[2014/47] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2012082192 (PELLETIER BENOIT [CA], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraphs [0004] - [0005] - [0 60] - [0064] - [0 66] - [0067] - [0079] - [0082] - [0111] - [0116] - [0155] - [0156] - [0172] * * paragraphs [0185] - [0186] - [0214] - [0215] - [0217] , [0227] , [0229] , [0236] - [0239] - [0242] - [0243] - [0245] * * paragraphs [0249] , [0251] - [0252] * * claims 4-6,14-16 *; | [X]WO2010107907 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al) [X] 1-11 * abstract * * page 1, lines 10-11,20-25 * * page 2, lines 10-25 * * page 8, lines 22-29 * * page 9, lines 24-29 * * page 10, lines 1-6 * * page 11, lines 28-29 * * page 12, lines 1-10 * * page 21, lines 14-25 * * page 22, line 1 * * page 24, lines 19-21 * * page 26 - page 27 *; | [A]WO2009142572 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-11 * page 9, line 3.6 * * page 19, lines 4-16 * * page 11, lines 10-19 * * page 12, lines 16-19 * * page 13, lines 1, 14-20 * * page 14, lines 1-2, 20-21 * * page 15, line 1 * * page 18, lines 12-14 * |