EP2647899 - Kameraschieber/-kran [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.09.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.10.2014 [2014/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dybowski, Janusz Ul. Wybickiego 42a2 81-842 Sopot / PL | [2013/41] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2013/41] | Vertreter | Czub, Krzysztof Kancelaria Prawa Wlasnosci Przemyslowej i Prawa Autoskiego Teresa Czub & Krzysztof Czub Rzecznicy Patentowi Spólka Partnerska PO Box 12 80-700 Gdansk 2 / PL | [N/P] |
Frühere [2013/41] | Czub, Krzysztof Kancelaria Prawa Wilasnosci Przemyslowej i Prawa Autoskiego Teresa Czub & Krzysztof Czub Rzecznicy Patentowi Spólka Partnerska PO Box 12 80-900 Gdansk 2 / PL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12460015.6 | 03.04.2012 | [2013/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2647899 | Datum: | 09.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.09.2013 | Klassifikation | IPC: | F16M11/00, G03B17/56 | [2013/41] | CPC: |
F16M11/32 (EP);
F16M11/046 (EP);
F16M11/048 (EP);
F16M11/2021 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kameraschieber/-kran | [2013/41] | Englisch: | A camera slider/crane | [2013/41] | Französisch: | Glissière/grue de caméra | [2013/41] | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/41] | 10.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/42] | 22.05.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/42] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 14.08.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.08.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 13.12.2012 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 14.08.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.08.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 13.12.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2014 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2005085948 (CHAPMAN LEONARD STUDIO EQUIP [US], et al) [X] 1 * camera slider/crane; page 9, line 19 - page 69, line 12; figures 1-67 * [I] 2-12; | [A]US2011008037 (VIGGIANO JUSTIN E [US], et al) [A] 1-12 * camera slider/crane; paragraph [0017] - paragraph [0027]; figures 1-8 *; | [A]US5940645 (BONIN STEVE G [US]) [A] 1-12 * camera slider/crane; column 3, line 15 - column 10, line 8; figures 1-8 * | vom Anmelder | US5177516 | US5940645 |