EP2812987 - STEUERUNG DER FLUSSDICHTE EINES TRANSFORMATORS IN EINEM ISOLIERTEN SCHALTNETZTEIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2017/46] |
Frühere [2015/16] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | ||
Frühere [2014/51] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
KARLSSON, Magnus Södravägen 46-B Igh 1105 S-57251 Oskarshamn / SE | 02 /
APPELBERG, Mikael Ernst Torulfsgatan 11E S-41673 Göteborg / SE | 03 /
PERSSON, Oscar Maleksvägen 30 S-39471 Kalmar / SE | [2014/51] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2017/46] | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | ||
Frühere [2014/51] | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12703117.7 | 09.02.2012 | [2017/46] | WO2012EP52186 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013117226 | Datum: | 15.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2812987 | Datum: | 17.12.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.08.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2812987 | Datum: | 15.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.2013 | Klassifikation | IPC: | H02M3/335, H02M3/337, H02M1/40 | [2016/03] | CPC: |
H02M1/40 (EP,US);
H02M3/33538 (US);
H02M3/33592 (EP,US);
H02M3/3378 (EP,US);
Y02B70/10 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/51] | H02M1/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERUNG DER FLUSSDICHTE EINES TRANSFORMATORS IN EINEM ISOLIERTEN SCHALTNETZTEIL | [2014/51] | Englisch: | CONTROL OF TRANSFORMER FLUX DENSITY IN AN ISOLATED SWITCHED MODE POWER SUPPLY | [2014/51] | Französisch: | RÉGULATION DE LA DENSITÉ DE FLUX D'UN TRANSFORMATEUR DANS UNE ALIMENTATION À DÉCOUPAGE ISOLÉE | [2014/51] | Eintritt in die regionale Phase | 08.07.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.07.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.07.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.10.2013 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 08.07.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/51] | 19.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 31.05.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.08.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.01.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.02.2012 | AL | 15.11.2017 | AT | 15.11.2017 | CY | 15.11.2017 | CZ | 15.11.2017 | DK | 15.11.2017 | EE | 15.11.2017 | ES | 15.11.2017 | FI | 15.11.2017 | HR | 15.11.2017 | IT | 15.11.2017 | LT | 15.11.2017 | LV | 15.11.2017 | MC | 15.11.2017 | MK | 15.11.2017 | PL | 15.11.2017 | PT | 15.11.2017 | RO | 15.11.2017 | RS | 15.11.2017 | SE | 15.11.2017 | SI | 15.11.2017 | SK | 15.11.2017 | SM | 15.11.2017 | TR | 15.11.2017 | IE | 09.02.2018 | LU | 09.02.2018 | MT | 09.02.2018 | BG | 15.02.2018 | NO | 15.02.2018 | GR | 16.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | FR | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | IS | 15.03.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 09.02.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
MK | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
MT | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 09.02.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
MT | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
MT | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
MT | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
IE | 09.02.2018 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
LU | 09.02.2018 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 15.11.2017 | |
FI | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]EP2393190 (LINEAR TECHN INC [US]) [X] 1,4-7,10,11,14-17 * paragraph [0041] - paragraph [0046]; figures 1,2,6,7 * [Y] 2,3,12,13,18,19; | [Y]US2007096706 (TERAKADO KENTARO [JP], et al) [Y] 2,3,12,13,18,19 * figure 1; claim 1 *; | [A]US5940281 (WOLF PETER [DE]) [A] 1-19 * claims 1-3 * | vom Anmelder | WO2011EP53177 | WO2012EP51429 |