EP2689051 - WÄSSRIGE KORROSIONSSCHUTZFORMULIERUNG AUF SILANEBASIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.08.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [2018/03] |
Frühere [2014/05] | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen / DE | Erfinder | 01 /
ALBERT, Philipp Spitalstr. 72A 79539 Lörrach / DE | 02 /
JUST, Eckhard Dürerstr. 57 79618 Rheinfelden / DE | [2014/05] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12706821.1 | 27.02.2012 | [2018/03] | WO2012EP53256 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111006182 | 25.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011006182 | DE20111084183 | 07.10.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011084183 | [2014/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012130544 | Datum: | 04.10.2012 | Sprache: | DE | [2012/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2689051 | Datum: | 29.01.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 04.10.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2689051 | Datum: | 17.01.2018 | Sprache: | DE | [2018/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.10.2012 | Klassifikation | IPC: | C23C22/68, C09D4/00, C09D183/08, C09D5/08, C09D5/10, C23C18/12, C23C22/48, C23C22/50 | [2017/32] | CPC: |
C09D4/00 (EP,US);
C09D5/08 (US);
C09D5/084 (EP,US);
C09D5/10 (EP,US);
C23C18/122 (EP,US);
C23C18/1254 (EP,US);
C23C18/127 (EP,US);
C23C22/48 (EP,US);
C23C22/50 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/05] | C23C22/68, C09D4/00, C09D183/08, C09D5/08, C09D5/10, C23C18/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄSSRIGE KORROSIONSSCHUTZFORMULIERUNG AUF SILANEBASIS | [2014/05] | Englisch: | AQUEOUS CORROSION PROTECTION FORMULATION BASED ON SILANES | [2014/05] | Französisch: | FORMULATION AQUEUSE ANTICORROSION À BASE DE SILANE | [2014/05] | Eintritt in die regionale Phase | 09.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/05] | 05.05.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.09.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 18.10.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.02.2012 | AL | 17.01.2018 | CY | 17.01.2018 | EE | 17.01.2018 | FI | 17.01.2018 | HR | 17.01.2018 | LT | 17.01.2018 | LV | 17.01.2018 | MC | 17.01.2018 | MK | 17.01.2018 | MT | 17.01.2018 | PT | 17.01.2018 | RO | 17.01.2018 | RS | 17.01.2018 | SE | 17.01.2018 | SI | 17.01.2018 | SK | 17.01.2018 | SM | 17.01.2018 | AT | 27.02.2018 | IE | 27.02.2018 | LU | 27.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | BG | 17.04.2018 | GR | 18.04.2018 | IS | 17.05.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/27] | HU | 27.02.2012 | |
AL | 17.01.2018 | ||
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
PT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
AT | 27.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
AT | 27.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SI | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
SM | 17.01.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
SK | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
EE | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MC | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RO | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 17.01.2018 | |
CY | 17.01.2018 | ||
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CY | 17.01.2018 | |
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
MT | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 17.01.2018 | |
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
LV | 17.01.2018 | ||
RS | 17.01.2018 | ||
SE | 17.01.2018 | ||
BG | 17.04.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
IS | 17.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 17.01.2018 | |
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | ||
GR | 18.04.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 17.01.2018 | |
FI | 17.01.2018 | ||
HR | 17.01.2018 | ||
LT | 17.01.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]WO2006079516 (SIGMA COATINGS BV [NL], et al); | [AD]WO2006137663 (POSCO [KR], et al); | [XDI]WO2009030538 (EVONIK DEGUSSA GMBH [DE], et al) | vom Anmelder | EP0274428 | US5051129 | US5206285 | EP0590270 | EP0716128 | WO9914277 | WO0039177 | WO0046311 | WO0222745 | EP1191075 | US6468336 | WO03022940 | EP1191075 | WO2004076717 | WO2004076718 | DE10335178 | US6929826 | US6955728 | DE102004037045 | WO2006079516 | WO2006137663 | EP1760128 | WO2008133916 | WO2009030538 | WO2009059798 |