EP2683385 - 2,4 SUBSTITUTIERTE PYRIMIDINEDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISCOIDEM LUPUS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/03] | 2,4-SUBSTITUIERTE PYRIMIDINDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISKOIDEM LUPUS | ||
[2018/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.05.2019 [2019/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rigel Pharmaceuticals, Inc. 1180 Veterans Boulevard South San Francisco, CA 94080 / US | [2014/03] | Erfinder | 01 /
MAGILAVY, Daniel 1933 Laguna Street San Francisco, CA 94115 / US | 02 /
PINE, Polly 786 Partridge Ave. Menlo Park, CA 94025 / US | [2014/03] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Frühere [2018/23] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2014/03] | Sexton, Jane Helen J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12711500.4 | 09.03.2012 | [2018/23] | WO2012US28429 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161451531P | 10.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161451531 P | [2014/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012122452 | Datum: | 13.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2683385 | Datum: | 15.01.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2683385 | Datum: | 06.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.09.2012 | Klassifikation | IPC: | A61K31/505, A61P17/00 | [2018/04] | CPC: |
C07D239/48 (EP,US);
A61K31/505 (EP,KR,US);
A61K31/506 (KR);
A61K45/06 (EP,US);
A61K9/0014 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
| C-Set: |
A61K31/505, A61K2300/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/03] | A61K31/506, A61P17/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 2,4 SUBSTITUTIERTE PYRIMIDINEDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISCOIDEM LUPUS | [2018/04] | Englisch: | 2,4 SUBSTITUTED PYRIMIDINEDIAMINES FOR USE IN DISCOID LUPUS | [2018/04] | Französisch: | PYRIMIDINEDIAMINES 2,4 SUBSTITUTIÉS POUR L'UTILISATION DANS LUPUS CHRONIQUE | [2018/04] |
Frühere [2014/03] | 2,4-SUBSTITUIERTE PYRIMIDINDIAMINE ZUR VERWENDUNG BEI DISKOIDEM LUPUS | ||
Frühere [2014/03] | 2,4 SUBSTITUTED PYRIMIDINEDIAMINES FOR USE IN DISCOID LUPUS | ||
Frühere [2014/03] | PYRIMIDINEDIAMINES 2,4-SUBSTITUÉES POUR APPLICATION AU TRAITEMENT DU LUPUS DISCOÏDE | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/03] | 28.04.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.12.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US7491732 (LI HUI [US], et al) [X] 1-8 * claims 1,4 * * column 104, lines 9-25 * * column 113, lines 8, 48, 45 * * column 115, line 48 * * examples 41-44 *; | [XI] - CHANG B Y ET AL, "JAK3 inhibition significantly attenuates psoriasiform skin inflammation in CD18 mutant PL/J mice", JOURNAL OF IMMUNOLOGY 20090801 AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS USA LNKD- DOI:10.4049/JIMMUNOL.0804063, (20090801), vol. 183, no. 3, ISSN 0022-1767, pages 2183 - 2192, XP055025639 [X] 13-15 * abstract * * page 2183, columns r-h, paragraph 2 * * page 2184, columns l-h, paragraph 1 and 2 * * "Results"; page 2185, columns l-h, paragraph l - page 2191, columns l-h, paragraph 1; figures 1-6; tables I-III * * Materials and Methods; page 2184, columns l-h; figures 3A-3E * * "Discussion"; page 2191, columns l-h, paragraph 2 - page 2192, columns l-h, paragraph 1 * [I] 1-12,16-25 DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.0804063 | Prüfung | - Paolo Fabbri ET AL, "Cutaneous lupus erythematosus Scientific editor: Prof Benvenuto Giannotti", (20040101), URL: https://www.orpha.net/data/patho/GB/uk-Cutaneous-lupus-erythematosus.pdf, (20160609), XP055279452 | vom Anmelder | US4256108 | US4166452 | US4265874 | US7491732 | US2007203161 | US296006 | US6010715 | US5591767 | US5008110 | US5683712 | US5948433 | US5965154 | - ROTHFIELD ET AL., CLINICS IN DERMATOLOGY, (2006), vol. 24, pages 348 - 362 | - "General Principles", FINGL; WOODBURY, Goodman and Gilman's 1he Pharmaceutical Basis of therapeutics, PERGAMON PRESS, pages 1 - 46 | - REMINGTON, The Science and Practice of Pharmacy(21" edition), (2006), pages 872 - 882 | - GHOREISHI; DUTZ, LUPUS, (2010), vol. 19, pages 1029 - 1035 | - FURUKAWA; YOSHIMASU, AUTOIMMUNITY REVIEWS, (2005), vol. 4, pages 345 - 350 | - GUIDUCCI ET AL., JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, (2010), vol. 207, pages 2931 - 2942 | - A Fonnulary of Cosmetic Preparations (Vol. 2)--Creams, Lotions and Milks, MICELLE PRESS, (1993), vol. 2 | - "oils and gels", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 5 - 14 | - "bases and emulsions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 15 - 98 | - "ll-purpose products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 101 - 120 | - "cleansing masks, creams, lotions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 121 - 184 | - "foundation, vanishing and day creams", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 185 - 208 | - "emollients", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 209 - 254 | - "facial treatment products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 297 - 324 | - "hand products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 325 - 380 | - "body and skin creams and lotions", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 381 - 460 | - "baby products", ANTHONY L. L. HUNTING, A Fonnulary of Cosmetic Preparations, pages 461 - 484 |