EP2681766 - VERTEILTE BAUSTEINE EINER R-C-KLEMMSCHALTUNG IN EINEM HALBLEITERPCHIPKERNBEREICH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2014/02] | Erfinder | 01 /
JALILIZEINALI, Reza 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 02 /
SIANSURI, Evan 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 03 /
DUNDIGAL, Sreeker, R. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 04 /
WORLEY, Eugene R. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2014/02] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2019/26] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2014/02] | Dunlop, Hugh Christopher, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12715473.0 | 01.03.2012 | [2019/26] | WO2012US27337 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161447760P | 01.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161447760 P | US201113173977 | 30.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113173977 | [2014/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012119003 | Datum: | 07.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2681766 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.09.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2681766 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.09.2012 | Klassifikation | IPC: | H01L27/02 | [2014/02] | CPC: |
H01L27/0285 (EP,US);
H01L27/0296 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
Y10T29/4913 (US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERTEILTE BAUSTEINE EINER R-C-KLEMMSCHALTUNG IN EINEM HALBLEITERPCHIPKERNBEREICH | [2014/02] | Englisch: | DISTRIBUTED BUILDING BLOCKS OF R-C CLAMPING CIRCUITRY IN SEMICONDUCTOR DIE CORE AREA | [2014/02] | Französisch: | BLOCS DE CONSTRUCTION RÉPARTIS D'ÉLÉMENTS DE CIRCUIT DE FIXATION DE NIVEAU R-C DANS RÉGION CENTRALE DE PUCE SEMI-CONDUCTRICE | [2014/02] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.12.2012 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/02] | 19.05.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 26.06.2019 | AT | 26.06.2019 | CY | 26.06.2019 | CZ | 26.06.2019 | DK | 26.06.2019 | EE | 26.06.2019 | HR | 26.06.2019 | LT | 26.06.2019 | LV | 26.06.2019 | MC | 26.06.2019 | MK | 26.06.2019 | MT | 26.06.2019 | PL | 26.06.2019 | RO | 26.06.2019 | RS | 26.06.2019 | SE | 26.06.2019 | SI | 26.06.2019 | SK | 26.06.2019 | SM | 26.06.2019 | TR | 26.06.2019 | BG | 26.09.2019 | NO | 26.09.2019 | GR | 27.09.2019 | IS | 26.10.2019 | PT | 28.10.2019 | IE | 01.03.2020 | LU | 01.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CY | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
MT | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IE | 01.03.2020 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
LU | 01.03.2020 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
MC | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SI | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
PL | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
DK | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
TR | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
SM | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
IS | 26.10.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
EE | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
SK | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 26.06.2019 | |
AT | 26.06.2019 | ||
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RO | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
PT | 28.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 26.06.2019 | |
CZ | 26.06.2019 | ||
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
BG | 26.09.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
LV | 26.06.2019 | ||
RS | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
GR | 27.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 26.06.2019 | |
HR | 26.06.2019 | ||
LT | 26.06.2019 | ||
SE | 26.06.2019 | ||
NO | 26.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | LT | 26.06.2019 | |
NO | 26.09.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2004125521 (SALLING CRAIG THOMAS [US], et al) [A] 1-20 * abstract ** paragraph [0063]; figures 3-5 *; | [I]US2006259892 (MCGRATH DONALD T [US], et al) [I] 1-20 * abstract * * paragraphs [0015] , [0016] , [0018] , [0019] - [0022] - [0031] , [0032] * * claims 1,8 *; | [A]US2007019345 (LOH WILLIAM M [US], et al) [A] 1-20 * abstract * * figures 5,6 *; | [A]US2007285854 (RODGERS THURMAN JOHN [US], et al) [A] 1-20 * abstract * * paragraphs [0058] - [0062] - [0068] , [0069] * * figures 7,8 *; | [XI]US2009189194 (SCHROEDER UWE PAUL [US], et al) [X] 1,9,17 * abstract * * paragraphs [0022] , [0030] - [0035] - [0048] - [0051] * * figures 1-8 * [I] 2-8,10-16,18-20 |