EP2691742 - MESSSYSTEM MIT ELEKTROMECHANISCHEN RESONATOREN, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SOLCHEN SYSTEMS UND VERFAHREN ZUM LESEN VON MINDESTENS ZWEI RESONATOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, Rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | [2020/12] |
Frühere [2014/06] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
COLINET, Eric 163 rue Herzog F-76230 Bois-Guillaume / FR | 02 /
ANDREUCCI, Philippe 4 Lotissement le Verger Rue de Stalingrad F-38430 Moirans / FR | 03 /
DURAFFOURG, Laurent 25 rue de Maubec Le Clos de Maubec F-38500 Voiron / FR | 04 /
HENTZ, Sébastien 8 rue du Lavoir F-38760 Varces Allières et Risset / FR | [2014/06] | Vertreter | Bonnet, Michel Cabinet Bonnet 93, rue Réaumur - Boîte 10 75002 Paris / FR | [2020/12] |
Frühere [2014/06] | Bonnet, Michel Cabinet Bonnet 93, Rue Réaumur - Boîte 10 75002 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12720233.1 | 29.03.2012 | [2020/12] | WO2012FR50682 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110052774 | 31.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1152774 | [2014/06] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012172204 | Datum: | 20.12.2012 | Sprache: | FR | [2012/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2691742 | Datum: | 05.02.2014 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 20.12.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2691742 | Datum: | 18.03.2020 | Sprache: | FR | [2020/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.12.2012 | Klassifikation | IPC: | G01D5/02, G01D5/14, B81B7/00 | [2014/06] | CPC: |
G01D5/02 (EP,US);
G01H13/00 (US);
G01D5/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MESSSYSTEM MIT ELEKTROMECHANISCHEN RESONATOREN, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SOLCHEN SYSTEMS UND VERFAHREN ZUM LESEN VON MINDESTENS ZWEI RESONATOREN | [2014/06] | Englisch: | MEASURING SYSTEM HAVING ELECTROMECHANICAL RESONATORS, METHOD FOR MANUFACTURING SUCH A SYSTEM, AND METHOD FOR READING AT LEAST TWO RESONATORS | [2014/06] | Französisch: | SYSTEME DE MESURE A RESONATEURS ELECTROMECANIQUES, PROCEDE DE FABRICATION D'UN TEL SYSTEME ET PROCEDE DE LECTURE D'AU MOINS DEUX RESONATEURS ELECTROMECANIQUES | [2014/06] | Eintritt in die regionale Phase | 27.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/06] | 16.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 24.10.2019 geplant war | 24.10.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 31.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.02.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 21.12.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.03.2012 | AL | 18.03.2020 | AT | 18.03.2020 | CY | 18.03.2020 | CZ | 18.03.2020 | DK | 18.03.2020 | EE | 18.03.2020 | ES | 18.03.2020 | FI | 18.03.2020 | HR | 18.03.2020 | IT | 18.03.2020 | LT | 18.03.2020 | LV | 18.03.2020 | MC | 18.03.2020 | MK | 18.03.2020 | MT | 18.03.2020 | NL | 18.03.2020 | PL | 18.03.2020 | RO | 18.03.2020 | RS | 18.03.2020 | SE | 18.03.2020 | SI | 18.03.2020 | SK | 18.03.2020 | SM | 18.03.2020 | TR | 18.03.2020 | IE | 29.03.2020 | LU | 29.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 18.06.2020 | NO | 18.06.2020 | GR | 19.06.2020 | IS | 18.07.2020 | PT | 12.08.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 29.03.2012 | |
AL | 18.03.2020 | ||
AT | 18.03.2020 | ||
CY | 18.03.2020 | ||
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
MT | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 29.03.2012 | |
AT | 18.03.2020 | ||
CY | 18.03.2020 | ||
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
MT | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
TR | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SI | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
PL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 18.03.2020 | |
CZ | 18.03.2020 | ||
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
IT | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 18.03.2020 | |
DK | 18.03.2020 | ||
EE | 18.03.2020 | ||
ES | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | CZ | 18.03.2020 | |
EE | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
MC | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 18.03.2020 | |
EE | 18.03.2020 | ||
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 18.03.2020 | |
FI | 18.03.2020 | ||
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SK | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RO | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
SM | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
PT | 12.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LT | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
Frühere [2020/46] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
IS | 18.07.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
NL | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
BG | 18.06.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
GR | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 18.03.2020 | |
HR | 18.03.2020 | ||
LV | 18.03.2020 | ||
RS | 18.03.2020 | ||
SE | 18.03.2020 | ||
NO | 18.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 18.03.2020 | |
NO | 18.06.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2002026224 (THOMPSON DAVID L [US], et al) [A] 13,14 * paragraph [0022] *; | [XI]US2009199638 (JEFFS MARK D [GB], et al) [X] 1-5,7,15-17 * the whole document * [I] 6,8-14; | [A] - A.M.K. DAGAMSEH ET AL, "Towards high-resolution flow cameras made of artificial hair flow-sensors for flow pattern recognition", 2011 IEEE 24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS, (20110101), doi:10.1109/MEMSYS.2011.5734508, ISBN 978-1-42-449632-7, pages 648 - 651, XP055012057 [A] 1-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MEMSYS.2011.5734508 | vom Anmelder | FR2942681 |