EP2718577 - GLEITLAGERSCHALE MIT IN AXIALER RICHTUNG PROFILIERTER OBERFLÄCHENGEOMETRIE DER GLEITFLÄCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Federal-Mogul Wiesbaden GmbH Stielstrasse 11 65201 Wiesbaden / DE | [2014/16] | Erfinder | 01 /
ROßMANITH, Ralf Paul-Gerhardt-Weg 4 65375 Oestrich-Winkel / DE | 02 /
RITTMANN, Stefan Röntgenstr. 20 67292 Kirchheimbolanden / DE | [2014/16] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/35] |
Frühere [2014/16] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12724607.2 | 25.05.2012 | [2015/35] | WO2012EP59853 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111077278 | 09.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011077278 | [2014/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012168096 | Datum: | 13.12.2012 | Sprache: | DE | [2012/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2718577 | Datum: | 16.04.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.12.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2718577 | Datum: | 26.08.2015 | Sprache: | DE | [2015/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.12.2012 | Klassifikation | IPC: | F16C33/04, F16C23/04, F16C9/04, F16C17/02, F16C33/14 | [2015/08] | CPC: |
F16C17/022 (EP,US);
F16C33/14 (EP,KR,US);
F16C33/04 (US);
F16C17/02 (KR);
F16C23/04 (KR);
F16C23/041 (EP,US);
F16C33/046 (EP,US);
F16C2220/60 (EP,US);
F16C2240/50 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/16] | F16C33/14, F16C23/04, F16C17/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GLEITLAGERSCHALE MIT IN AXIALER RICHTUNG PROFILIERTER OBERFLÄCHENGEOMETRIE DER GLEITFLÄCHE | [2014/16] | Englisch: | PLAIN BEARING SHELL WITH SLIDE FACE SURFACE GEOMETRY WHICH IS PROFILED IN THE AXIAL DIRECTION | [2014/16] | Französisch: | COUSSINET DE PALIER LISSE À GÉOMÉTRIE SUPERFICIELLE DE LA SURFACE DE GLISSEMENT PROFILÉE DANS LA DIRECTION AXIALE | [2014/16] | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.12.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/16] | 02.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
24.05.2016
ADMISSIBLE Mahle International GmbH Pragstr. 26-46 70376 Stuttgart / DE Vertreter des Einsprechenden BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater, et al, et al Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2016/26] | 04.07.2016 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 03.11.2016 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 06.07.2017 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2017/50] | 06.07.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 27.07.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 27.07.2017 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.05.2012 | AL | 26.08.2015 | BG | 26.08.2015 | CY | 26.08.2015 | CZ | 26.08.2015 | DK | 26.08.2015 | EE | 26.08.2015 | ES | 26.08.2015 | FI | 26.08.2015 | HR | 26.08.2015 | IT | 26.08.2015 | LT | 26.08.2015 | LV | 26.08.2015 | MC | 26.08.2015 | MK | 26.08.2015 | MT | 26.08.2015 | NL | 26.08.2015 | PL | 26.08.2015 | RO | 26.08.2015 | RS | 26.08.2015 | SE | 26.08.2015 | SI | 26.08.2015 | SK | 26.08.2015 | SM | 26.08.2015 | TR | 26.08.2015 | NO | 26.11.2015 | GR | 27.11.2015 | IS | 26.12.2015 | PT | 28.12.2015 | IE | 25.05.2016 | LU | 25.05.2016 | BE | 31.05.2016 | CH | 31.05.2016 | FR | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 25.05.2012 | |
BG | 26.08.2015 | ||
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 25.05.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/26] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 25.05.2016 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
FR | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
Frühere [2017/04] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 25.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/21] | DK | 26.08.2015 | |
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/20] | DK | 26.08.2015 | |
ES | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/14] | ES | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 26.08.2015 | |
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 26.08.2015 | |
NO | 26.11.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 26.08.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]DE10208118 (DAIDO METAL CO LTD [JP]) [AD] 1-13 * paragraphs [0001] , [0002] , [0029] - [0033] - [0044]; figures 1,2,8,10 *; | [A]JP2008144932 (TAIHO KOGYO CO LTD) [A] 1-13 * abstract * * paragraphs [0015] - [0016] *; | [A]US6120187 (ONO AKIRA [JP], et al) [A] 1-13 * column 3, lines 45-57; figures 3b-3g * * column 4, lines 51-63 * | vom Anmelder | DE10208118 | Einspruch | DE10305461 | DE10208118 | - Hao Xu et al., "The Impact of Axial Bearing Profile on Engine Bearing Performance", SAE Technical Paper Series 2003-01-1387, Detroit, Michigan, (20030303), pages 1 - 10, XP055290522 DOI: http://dx.doi.org/10.4271/2003-01-1387 | - Vinicius Jose M. et al., "Numerical Simulation of the Profile Influence on the Conrod Bearings Performance", SAE TECHNICAL PAPER SERIES 2004-01-0600, Detroit, Michigan, (20040308), pages 1 - 13, XP055290530 | - Mordente Paulo et al., "Influence of the axial profiled bearings on the component performance", SAE Technical Paper Series 2008-36-0289, Brasil, (20081007), pages 1 - 7, XP055290534 DOI: http://dx.doi.org/10.4271/2008-36-0289 |