EP2724059 - STELLANTRIEB FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kiekert Aktiengesellschaft Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus / DE | [2019/19] |
Frühere [2014/18] | Für alle benannten Staaten Kiekert Aktiengesellschaft Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus / DE | Erfinder | 01 /
KUNST, Frank An den Kämpen 36 59348 Lüdinghausen / DE | 02 /
BASAVARAJAPPA, Madhu, S. Erwin-Rommel-Str. 3c 40470 Düsseldorf / DE | [2014/25] |
Frühere [2014/18] | 01 /
KUNST, Frank An den Kämpen 36 59348 Lüdinghausen / DE | ||
02 /
BASAVARAJAPPA, Madhu, S. Worringer Strasse 31 40211 Düsseldorf / DE | Vertreter | Struck, Norbert Gille Hrabal Patentanwälte Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | [2019/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12727241.7 | 16.03.2012 | [2019/19] | WO2012DE00286 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111076560 | 26.05.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011076560 | [2014/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012159595 | Datum: | 29.11.2012 | Sprache: | DE | [2012/48] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2724059 | Datum: | 30.04.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 29.11.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2724059 | Datum: | 08.05.2019 | Sprache: | DE | [2019/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.08.2013 | Klassifikation | IPC: | F16J15/32, B60K15/05, H02K5/10, H02K7/06 | [2014/18] | CPC: |
H02K5/10 (EP);
B60K15/05 (EP);
E05B77/34 (EP);
E05B81/06 (EP);
E05B81/18 (EP);
E05B81/34 (EP);
E05B81/40 (EP);
E05B83/32 (EP);
E05B85/02 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STELLANTRIEB FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG UND VERFAHREN | [2014/18] | Englisch: | ACTUATING DRIVE FOR A MOTOR VEHICLE AND METHOD | [2014/18] | Französisch: | ACTIONNEUR DESTINÉ À UN VÉHICULE AUTOMOBILE ET PROCÉDÉ | [2014/18] | Eintritt in die regionale Phase | 13.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.01.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.01.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/18] | 23.01.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/18] | 14.02.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/18] | 12.10.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.10.2014 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 19.11.2014 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 12.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 11.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/16] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 13.02.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.02.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 31.03.2014 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.03.2012 | AL | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | DK | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | NL | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 16.03.2012 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 16.03.2012 | |
AL | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB1148885 (PIONEER OILSEALING & MOULDING) [A] 1-4* figure 1 *; | [A]EP1006305 (WAVIN BV [NL]) [A] 1-4 * figures 4a,4b *; | [X]DE102010039916 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [X] 1-4 * figure 1 * | vom Anmelder | DE10259465 | DE10214398 | DE102010003523 |