EP2664917 - VERFAHREN ZUM NACHWEIS VON EINZELNUKLEOTID-POLYMORPHISMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.04.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sekisui Medical Co., Ltd. 13-5, Nihonbashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 103-0027 / JP | [2013/47] | Erfinder | 01 /
YOTANI Takuya c/o SEKISUI MEDICAL CO. LTD. Tsukuba Research Institute 3-1 Koyodai 3-chome Ryugasaki-shi Ibaraki 301-0852 / JP | 02 /
KIYOTOH Eiji c/o SEKISUI MEDICAL CO. LTD. Tsukuba Research Institute 3-1 Koyodai 3-chome Ryugasaki-shi Ibaraki 301-0852 / JP | 03 /
USHIZAWA Koji c/o SEKISUI MEDICAL CO. LTD. 13-5 Nihonbashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 103-0027 / JP | [2013/47] | Vertreter | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2017/36] |
Frühere [2013/47] | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12734188.1 | 12.01.2012 | [2017/36] | WO2012JP50430 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110004216 | 12.01.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011004216 | JP20110080369 | 31.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011080369 | [2013/47] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012096329 | Datum: | 19.07.2012 | Sprache: | JA | [2012/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2664917 | Datum: | 20.11.2013 | Sprache: | EN | [2013/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2664917 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.07.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2014 | Klassifikation | IPC: | G01N30/88, C12Q1/68, G01N30/26, C12N15/00 | [2013/47] | CPC: |
C12Q1/6858 (EP,KR,US);
C12Q1/6844 (KR,US);
C12Q1/6827 (KR);
G01N30/96 (KR);
C12Q2565/137 (KR)
| C-Set: |
C12Q1/6858, C12Q2565/137 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/47] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM NACHWEIS VON EINZELNUKLEOTID-POLYMORPHISMEN | [2013/47] | Englisch: | METHOD FOR DETECTING SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS | [2013/47] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE POLYMORPHISME MONOBASIQUE | [2013/47] | Eintritt in die regionale Phase | 05.08.2013 | Übersetzung eingereicht | 05.08.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.08.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 05.08.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.08.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.08.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/47] | 15.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.01.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.01.2012 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IS | 06.01.2018 | IE | 12.01.2018 | LU | 12.01.2018 | MT | 12.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 12.01.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
MT | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 12.01.2012 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
MT | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
MT | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
MT | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 12.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
LU | 12.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0127331 (TRANSGENOMIC INC [US]) [Y] 1-4* the whole document *; | [Y]WO2007091125 (PASTEUR INSTITUT [FR], et al) [Y] 1-4 * paragraph [0026] - paragraph [0038] *; | [Y]WO2008039664 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES [US], et al) [Y] 1-4 * the whole document *; | [Y]WO2008039668 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES [US], et al) [Y] 1-4 * the whole document *; | [Y] - THAYER J R ET AL, "Control of oligonucleotide retention on a pH-stabilized strong anion exchange column", ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, ACADEMIC PRESS INC, NEW YORK, (20050301), vol. 338, no. 1, doi:10.1016/J.AB.2004.11.013, ISSN 0003-2697, pages 39 - 47, XP004747515 [Y] 1-4 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2004.11.013 | Internationale Recherche | [Y]JP2009524412 (INSTITUT PASTEUR); | [Y]JP2010504738 (GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES CORP.); | [Y] - GAUDET M. ET AL., "Allele-specific PCR in SNP genotyping", METHODS MOL BIOL., (2009), vol. 578, pages 415 - 424, XP009177497 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-411-1_26 | [A] - TSUCHIHASHI Z. ET AL., "Progress in high throughput SNP genotyping methods", PHARMACOGENOMICS J., (2002), vol. 2, no. 2, pages 103 - 110, XP008010361 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.tpj.6500094 | vom Anmelder | JP2001330969 | - NATURE, (1986), vol. 324, pages 163 - 166 |