EP2734141 - INZISIONSFOLIE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neschen AG Hans-Neschen-Strasse 1 31675 Bückeburg / DE | [2014/22] | Erfinder | 01 /
DIETERICH, Norbert Im Rehwinkel 8 30559 Hannover / DE | 02 /
HOPPE, Karl Deisterweg 9 31515 Wunsdorf / DE | 03 /
MARKIEWICZ, Werner Bonhoefferstr. 24 31675 Bückeburg / DE | [2014/22] | Vertreter | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [2016/35] |
Frühere [2014/22] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12735556.8 | 17.07.2012 | [2016/35] | WO2012EP64014 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201110107637 | 18.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011107637 | [2014/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013011029 | Datum: | 24.01.2013 | Sprache: | DE | [2013/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2734141 | Datum: | 28.05.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.01.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2734141 | Datum: | 31.08.2016 | Sprache: | DE | [2016/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.01.2013 | Klassifikation | IPC: | A61B46/20, A61L31/06, A61L31/12 | [2016/14] | CPC: |
A61L31/128 (EP);
A61B46/40 (EP);
A61L31/048 (EP);
A61L31/06 (EP);
A61B2046/205 (EP)
| C-Set: |
A61L31/048, C08L23/06 (EP);
A61L31/06, C08L75/04 (EP) |
Frühere IPC [2016/13] | A61B46/20, A61L15/58, A61L24/00 | ||
Frühere IPC [2014/22] | A61B19/08, A61L15/58, A61L24/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INZISIONSFOLIE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG | [2014/22] | Englisch: | INSICION DRAPE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME | [2016/14] | Französisch: | FEUILLE D'INCISION ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE LADITE FEUILLE D'INCISION | [2014/22] |
Frühere [2014/22] | INCISION DRAPE AND METHOD FOR PRODUCING SAME | Eintritt in die regionale Phase | 11.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/22] | 26.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.03.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 01.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.07.2012 | AL | 31.08.2016 | CY | 31.08.2016 | CZ | 31.08.2016 | DK | 31.08.2016 | EE | 31.08.2016 | FI | 31.08.2016 | HR | 31.08.2016 | LT | 31.08.2016 | LV | 31.08.2016 | MC | 31.08.2016 | MK | 31.08.2016 | MT | 31.08.2016 | NL | 31.08.2016 | PL | 31.08.2016 | RO | 31.08.2016 | RS | 31.08.2016 | SE | 31.08.2016 | SI | 31.08.2016 | SK | 31.08.2016 | SM | 31.08.2016 | TR | 31.08.2016 | BG | 30.11.2016 | NO | 30.11.2016 | GR | 01.12.2016 | IS | 31.12.2016 | PT | 02.01.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 17.07.2012 | |
AL | 31.08.2016 | ||
CY | 31.08.2016 | ||
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MC | 31.08.2016 | ||
MK | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
TR | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 17.07.2012 | |
AL | 31.08.2016 | ||
CY | 31.08.2016 | ||
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MC | 31.08.2016 | ||
MK | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 17.07.2012 | |
AL | 31.08.2016 | ||
CY | 31.08.2016 | ||
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MC | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 17.07.2012 | |
AL | 31.08.2016 | ||
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MC | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 31.08.2016 | |
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MC | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 31.08.2016 | |
CZ | 31.08.2016 | ||
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 31.08.2016 | |
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 31.08.2016 | |
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SI | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | CZ | 31.08.2016 | |
DK | 31.08.2016 | ||
EE | 31.08.2016 | ||
FI | 31.08.2016 | ||
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
PL | 31.08.2016 | ||
RO | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
SK | 31.08.2016 | ||
SM | 31.08.2016 | ||
BG | 30.11.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
PT | 02.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | FI | 31.08.2016 | |
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
LV | 31.08.2016 | ||
NL | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | FI | 31.08.2016 | |
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
GR | 01.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 31.08.2016 | |
HR | 31.08.2016 | ||
LT | 31.08.2016 | ||
RS | 31.08.2016 | ||
SE | 31.08.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 31.08.2016 | |
LT | 31.08.2016 | ||
NO | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 31.08.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XAY]WO2008011024 (RAZAVI ALI [US]) [X] 20-22,26 * pages 7-12; figures 1-5 * * pages 14-16; figure 12 * * page 18 * [A] 1-19 [Y] 23-25,27-30,32-35; | [YA]DE3877135T (NIPPON CARBIDE KOGYO KK [JP]) [Y] 29,33-35 * page 1 * * pages 6-15; figure 1 * [A] 1; | [YA]WO03024494 (BIO GATE BIOINNOVATIVE MATERIA [DE], et al) [Y] 23-25,27,28,30,32 * page 4, line 12 - page 11, line 20; figure 5 * * page 13, line 1 - line 13 * [A] 20-22,26,29,31; | [A]EP0011471 (SMITH & NEPHEW RES [GB]) [A] 1,20 * page 3, line 3 - page 7, line 4 * * page 8, line 24 - page 9, line 16 * * page 11, lines 7-11 *; | [A]EP0677989 (DU PONT [US]) [A] 1,20 * page 3, line 45 - page 4, line 37 * * page 5, lines 39-52 * * page 6, line 18 - page 7, line 46 * * page 8, line 14 - line 36 * | vom Anmelder | WO9520878 |