EP2868169 - KONZEPT ZUM ZUSAMMENBAU EINER ELEKTROMAGNETISCHEN SPULE MIT EINER FLEXIBLEN BESTÜCKTEN LEITERPLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80686 München / DE | [2015/19] | Erfinder | 01 /
TRÖGER, Hans-Martin Weiße Herzstraße 6 91054 Erlangen / DE | 02 /
HARTMANN, Markus Schillerstraße 14 92237 Sulzbach-Rosenberg / DE | [2015/19] | Vertreter | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Landaubogen 3 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/19] | 2SPL Patentanwälte PartG mbB Postfach 15 17 23 80050 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12741369.8 | 03.08.2012 | [2016/24] | WO2012EP65298 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20120173967 | 27.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 12173967 | US201261665012P | 27.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261665012 P | [2015/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014000828 | Datum: | 03.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2868169 | Datum: | 06.05.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.01.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2868169 | Datum: | 15.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.01.2014 | Klassifikation | IPC: | H05K1/16, A63B43/00 | [2015/19] | CPC: |
A63B43/00 (EP);
H05K1/028 (EP);
H05K1/165 (EP);
A63B2024/0053 (EP);
A63B2225/54 (EP);
H05K1/118 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONZEPT ZUM ZUSAMMENBAU EINER ELEKTROMAGNETISCHEN SPULE MIT EINER FLEXIBLEN BESTÜCKTEN LEITERPLATTE | [2015/19] | Englisch: | CONCEPT FOR ASSEMBLING AN ELECTROMAGNETIC COIL USING A FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT BOARD | [2015/19] | Französisch: | CONCEPT PERMETTANT D'ASSEMBLER UNE BOBINE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À L'AIDE D'UNE CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ FLEXIBLE | [2015/19] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.06.2013 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 14.01.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/19] | 04.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.09.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 16.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.08.2012 | AL | 15.06.2016 | AT | 15.06.2016 | BE | 15.06.2016 | BG | 15.06.2016 | CY | 15.06.2016 | CZ | 15.06.2016 | DK | 15.06.2016 | EE | 15.06.2016 | ES | 15.06.2016 | FI | 15.06.2016 | HR | 15.06.2016 | LT | 15.06.2016 | LV | 15.06.2016 | MC | 15.06.2016 | MK | 15.06.2016 | NL | 15.06.2016 | PL | 15.06.2016 | RO | 15.06.2016 | RS | 15.06.2016 | SE | 15.06.2016 | SI | 15.06.2016 | SK | 15.06.2016 | SM | 15.06.2016 | TR | 15.06.2016 | IE | 03.08.2016 | LU | 03.08.2016 | CH | 31.08.2016 | LI | 31.08.2016 | MT | 31.08.2016 | GB | 15.09.2016 | NO | 15.09.2016 | GR | 16.09.2016 | IS | 15.10.2016 | PT | 17.10.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 03.08.2012 | |
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
BG | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
MK | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
TR | 15.06.2016 | ||
IE | 03.08.2016 | ||
LU | 03.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
GB | 15.09.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2018/38] | HU | 03.08.2012 | |
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
BG | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
MK | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
IE | 03.08.2016 | ||
LU | 03.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
GB | 15.09.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 03.08.2012 | |
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
MK | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
IE | 03.08.2016 | ||
LU | 03.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
MT | 31.08.2016 | ||
GB | 15.09.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 03.08.2012 | |
AT | 15.06.2016 | ||
BE | 15.06.2016 | ||
CY | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
MK | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
IE | 03.08.2016 | ||
LU | 03.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
GB | 15.09.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SI | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
IE | 03.08.2016 | ||
LU | 03.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
GB | 15.09.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/25] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
DK | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/23] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/18] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
MC | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 15.06.2016 | |
BE | 15.06.2016 | ||
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
ES | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
SM | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
PT | 17.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 15.06.2016 | |
CZ | 15.06.2016 | ||
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
PL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
SK | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
IS | 15.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 15.06.2016 | |
EE | 15.06.2016 | ||
FI | 15.06.2016 | ||
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
RO | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2017/03] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
NL | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
SE | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
GR | 16.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | FI | 15.06.2016 | |
HR | 15.06.2016 | ||
LT | 15.06.2016 | ||
LV | 15.06.2016 | ||
RS | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 15.06.2016 | |
LT | 15.06.2016 | ||
NO | 15.09.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 15.06.2016 | |
NO | 15.09.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US4755783 (FLEISCHER CATHY [US], et al) [X] 1-6,10,15 * figures 1-5 * [I] 9,16; | [I]US6620057 (PIRRITANO ANTHONY J [US], et al) [I] 1,8,17 * paragraph [0030]; figures 2-5 *; | [XI]US2003187347 (NEVO EREZ [IL], et al) [X] 1,5,6,8,10,15 * figures 1,4-6 * [I] 2-4,9; | [XY]FR2865329 (PYGMALYON [FR]) [X] 1,8,9 * page 4, line 32 - page 5, line 19; figures 5,6 * [Y] 17; | [XYI]US2006043199 (BABA SHUNJI [JP], et al) [X] 1-3,5-7,9,10,15 * paragraphs [0010] - [0013] - [0051] - [0096]; figures 6,12,13,16,23 * [Y] 13,14 [I] 4,11,12,16; | [IY]DE102007048818 (CAIROS TECHNOLOGIES AG [DE]) [I] 1,8 * paragraphs [0010] , [0011]; figure 1 *[Y] 17; | [XI]DE102008052621 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1 * paragraphs [0030] , [0031]; figure 4 * [I] 2-4,9-12; | [I]US2011118062 (KRYSIAK KEVIN L [US], et al) [I] 1,11,12 * paragraph [0098]; figures 24-26 *; | [IY]EP2363177 (SATWORLD HOLDING B V [NL]) [I] 1-5,9-12,15,16 * figures 1-3 * [Y] 13,14; | [XI]US2012029343 (WASSON JAMES R [US], et al) [X] 1 * paragraphs [0036] - [0038] * [I] 11,12; | [XI]US2012081258 (YOSUI KUNIAKI [JP], et al) [X] 1,7,10,15 * figures 1-4 * [I] 2-4,9 |