EP2734959 - VERFAHREN UND GERÄT ZUR MODULATION DES NEURONALEN FEUERNS ÜBER KONTROLLIERTES RAUSCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MODULATION EINER NEURONALEN ERREGUNG MITTELS GERÄUSCHSTEUERUNG | ||
[2017/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.10.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 / US | [2014/22] | Erfinder | 01 /
CHAN, Victor Hokkiu 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 02 /
BEHABADI, Bardia 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | 03 /
HUNZINGER, Jason Frank 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121 / US | [2014/22] | Vertreter | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2017/46] | Dunlop, Hugh Christopher, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2014/22] | Dunlop, Hugh Christopher, et al RGC Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12743304.3 | 19.07.2012 | [2017/46] | WO2012US47482 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113187939 | 21.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113187939 | [2014/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013013096 | Datum: | 24.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2734959 | Datum: | 28.05.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.01.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2734959 | Datum: | 15.11.2017 | Sprache: | EN | [2017/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.01.2013 | Klassifikation | IPC: | G06N3/063 | [2014/22] | CPC: |
G06N3/063 (EP,KR,US);
G06N3/065 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND GERÄT ZUR MODULATION DES NEURONALEN FEUERNS ÜBER KONTROLLIERTES RAUSCHEN | [2017/18] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS OF NEURONAL FIRING MODULATION VIA NOISE CONTROL | [2014/22] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF À LA MODULATION DU DÉCHARGEMENT NEURONAL PAR LE CONTRÔLE DU BRUIT | [2017/18] |
Frühere [2014/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MODULATION EINER NEURONALEN ERREGUNG MITTELS GERÄUSCHSTEUERUNG | ||
Frühere [2014/22] | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR MODULATION DE DÉCHARGE NEURONALE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE RÉGULATION DE BRUIT | Eintritt in die regionale Phase | 30.01.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.01.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.01.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.02.2013 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.01.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/22] | 10.09.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.08.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.07.2012 | AL | 15.11.2017 | AT | 15.11.2017 | CY | 15.11.2017 | CZ | 15.11.2017 | DK | 15.11.2017 | EE | 15.11.2017 | ES | 15.11.2017 | FI | 15.11.2017 | HR | 15.11.2017 | IT | 15.11.2017 | LT | 15.11.2017 | LV | 15.11.2017 | MC | 15.11.2017 | MK | 15.11.2017 | NL | 15.11.2017 | PL | 15.11.2017 | PT | 15.11.2017 | RO | 15.11.2017 | RS | 15.11.2017 | SE | 15.11.2017 | SI | 15.11.2017 | SK | 15.11.2017 | SM | 15.11.2017 | TR | 15.11.2017 | BG | 15.02.2018 | NO | 15.02.2018 | GR | 16.02.2018 | IS | 15.03.2018 | IE | 19.07.2018 | LU | 19.07.2018 | MT | 19.07.2018 | BE | 31.07.2018 | CH | 31.07.2018 | LI | 31.07.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 19.07.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
MK | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 19.07.2012 | |
AT | 15.11.2017 | ||
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
PT | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
TR | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
MT | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
IE | 19.07.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
LU | 19.07.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
MC | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SI | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RO | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
IT | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
PL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
SM | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 15.11.2017 | |
CY | 15.11.2017 | ||
CZ | 15.11.2017 | ||
DK | 15.11.2017 | ||
EE | 15.11.2017 | ||
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
SK | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
LV | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
BG | 15.02.2018 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 15.11.2017 | |
ES | 15.11.2017 | ||
FI | 15.11.2017 | ||
HR | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
RS | 15.11.2017 | ||
SE | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | ||
GR | 16.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 15.11.2017 | |
FI | 15.11.2017 | ||
LT | 15.11.2017 | ||
NL | 15.11.2017 | ||
NO | 15.02.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I] - MARK D. MCDONNELL ET AL, "Neural mechanisms for analog-to-digital conversion", PROCEEDINGS OF SPIE, (20040329), doi:10.1117/12.523165, ISSN 0277-786X, pages 278 - 286, XP055040064 [I] 1-30 * page 278 - page 285 * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.523165 | [I] - F MOSS, "Stochastic resonance and sensory information processing: a tutorial and review of application", CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, (20040201), vol. 115, no. 2, doi:10.1016/j.clinph.2003.09.014, ISSN 1388-2457, pages 267 - 281, XP055040058 [I] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2003.09.014 | [A] - KATHERINE CAMERON ET AL, "Poisson distributed noise generation for spiking neural applications", IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS. ISCAS 2010 - 30 MAY-2 JUNE 2010 - PARIS, FRANCE, IEEE, US, (20100530), ISBN 978-1-4244-5308-5, pages 365 - 368, XP031724995 [A] 1-30 * page 365 - page 368, column l, paragraph 3 * | [A] - LUCA GAMMAITONI, "Stochastic resonance and the dithering effect in threshold physical systems", PHYSICAL REVIEW E, (19951101), vol. 52, no. 5, doi:10.1103/PhysRevE.52.4691, ISSN 1063-651X, pages 4691 - 4698, XP055040061 [A] 1-30 * page 4691 - page 4698, column r, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.52.4691 | [A] - VILELA R D ET AL, "Are the input parameters of white noise driven integrate and fire neurons uniquely determined by rate and CV?", JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY, ACADEMIC PRESS, LONDON, GB, vol. 257, no. 1, doi:10.1016/J.JTBI.2008.11.004, ISSN 0022-5193, (20090307), pages 90 - 99, (20081112), XP025918399 [A] 1-30 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2008.11.004 |