EP2677294 - DATENSAMMELVORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR KOMMUNIKATION DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yanmar Co., Ltd. 1-32 Chayamachi, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8311 / JP | [2018/26] |
Frühere [2018/20] | Für alle benannten Staaten Yanmar Co., Ltd. 1-32, Chayamachi, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8311 / JP | ||
Frühere [2013/52] | Für alle benannten Staaten Yanmar Co., Ltd. 1-9, Tsurunocho, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8311 / JP | Erfinder | 01 /
UESAKA, Hiroyuki c/o YANMAR CO. LTD. 1-32 Chayamachi, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | [2018/26] |
Frühere [2013/52] | 01 /
UESAKA, Hiroyuki c/o YANMAR CO. LTD. 1-9 Tsurunocho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | Vertreter | Howe, Steven Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2018/21] |
Frühere [2013/52] | Howe, Steven Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12747632.3 | 31.01.2012 | [2018/21] | WO2012JP52067 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110029380 | 15.02.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011029380 | [2013/52] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012111420 | Datum: | 23.08.2012 | Sprache: | JA | [2012/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2677294 | Datum: | 25.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2677294 | Datum: | 23.05.2018 | Sprache: | EN | [2018/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 23.08.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G01M17/007, B60R16/02, G01M99/00, G05B23/02, G05B19/042, H04L29/08, G06F17/30 | [2016/41] | CPC: |
H04L67/12 (EP,US);
G01M17/007 (KR);
G06F16/22 (US);
B60R16/02 (KR);
G05B19/0423 (EP,US);
G05B19/0428 (US);
G05B23/02 (KR);
G06F16/285 (EP,US);
H04L67/10 (US);
H04L67/51 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2013/52] | G01M17/007, B60R16/02, G01M99/00, G05B23/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/52] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DATENSAMMELVORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR KOMMUNIKATION DAMIT | [2013/52] | Englisch: | DATA COLLECTION DEVICE AND SYSTEM COMMUNICATING THEREWITH | [2013/52] | Französisch: | DISPOSITIF DE COLLECTE DE DONNÉES ET SYSTÈME COMMUNIQUANT AVEC CELUI-CI | [2013/52] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2013 | Übersetzung eingereicht | 12.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/52] | 05.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.05.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 26.02.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.01.2012 | AL | 23.05.2018 | AT | 23.05.2018 | CY | 23.05.2018 | CZ | 23.05.2018 | DK | 23.05.2018 | EE | 23.05.2018 | FI | 23.05.2018 | HR | 23.05.2018 | LT | 23.05.2018 | LV | 23.05.2018 | MC | 23.05.2018 | MK | 23.05.2018 | PL | 23.05.2018 | RO | 23.05.2018 | RS | 23.05.2018 | SE | 23.05.2018 | SI | 23.05.2018 | SK | 23.05.2018 | SM | 23.05.2018 | TR | 23.05.2018 | BG | 23.08.2018 | NO | 23.08.2018 | GR | 24.08.2018 | IS | 23.09.2018 | PT | 24.09.2018 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | GB | 31.01.2019 | IE | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | LU | 31.01.2019 | MT | 31.01.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 31.01.2012 | |
AL | 23.05.2018 | ||
AT | 23.05.2018 | ||
CY | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IS | 23.09.2018 | ||
PT | 24.09.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
MT | 31.01.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CY | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
IS | 23.09.2018 | ||
PT | 24.09.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
MT | 31.01.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CY | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
PT | 24.09.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
MT | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
PT | 24.09.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
MT | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
TR | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
IE | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
GB | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 23.05.2018 | |
AT | 23.05.2018 | ||
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/44] | AT | 23.05.2018 | |
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
LU | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 23.05.2018 | |
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
MC | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 23.05.2018 | |
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SI | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 23.05.2018 | |
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
SM | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 23.05.2018 | |
CZ | 23.05.2018 | ||
DK | 23.05.2018 | ||
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
PL | 23.05.2018 | ||
RO | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
SK | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 23.05.2018 | |
EE | 23.05.2018 | ||
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 23.05.2018 | |
FI | 23.05.2018 | ||
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | FI | 23.05.2018 | |
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
GR | 24.08.2018 | ||
Frühere [2018/51] | FI | 23.05.2018 | |
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
LV | 23.05.2018 | ||
RS | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
Frühere [2018/50] | FI | 23.05.2018 | |
HR | 23.05.2018 | ||
LT | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
Frühere [2018/49] | FI | 23.05.2018 | |
LT | 23.05.2018 | ||
SE | 23.05.2018 | ||
BG | 23.08.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | ||
Frühere [2018/47] | FI | 23.05.2018 | |
LT | 23.05.2018 | ||
NO | 23.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5890080 (COVERDILL CARY N [US], et al) [X] 1-4 * the whole document *; | [X]US6415333 (VASELL JESPER [SE]) [X] 1-4* column 9 - column 12; figures 4,6-8 * | Internationale Recherche | [A]JP2003256033 (DENSO CORP); | [A]JP2007240436 (DENSO CORP); | [A]JP2009051345 (HITACHI LTD); | [A]JP2009175947 (DENSO CORP); | [A]JP2010215008 (DENSO CORP) | vom Anmelder | JP2008070133 |