EP2729035 - REINIGUNGSABSCHNITT FÜR EINE ELEKTRISCHE MUNDHYGIENEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.02.2015 [2015/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Braun GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | [2014/20] | Erfinder | 01 /
DRIESEN, Georges Bangert Strasse 21 D-61276 Weilrod / DE | 02 /
THALHEIM-MARTIN, Alex Volta Strasse 77 D-60486 Frankfurt am Main / DE | 03 /
TREBITZ, Bernd Am Grasweg 16 D35510 Butzbach / DE | 04 /
SCHMELCHER, Heidrun Ahomweg 62 D61440 Oberursel / DE | [2014/20] | Vertreter | Schneider, Stefan Michael Braun GmbH Patent Department Frankfurterstrasse 145 61476 Kronberg / DE | [2014/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12748053.1 | 05.07.2012 | WO2012IB53455 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161504805P | 06.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161504805 P | [2014/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013005190 | Datum: | 10.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2729035 | Datum: | 14.05.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.01.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.01.2013 | Klassifikation | IPC: | A46B9/02, A61C17/22, A46B15/00 | [2014/20] | CPC: |
A46B9/025 (EP,US);
A46B15/0085 (EP,US);
A61C17/222 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | REINIGUNGSABSCHNITT FÜR EINE ELEKTRISCHE MUNDHYGIENEVORRICHTUNG | [2014/20] | Englisch: | CLEANING SECTION FOR AN ELECTRIC ORAL HYGIENE DEVICE | [2014/20] | Französisch: | SECTION DE NETTOYAGE POUR DISPOSITIF D'HYGIÈNE BUCCALE ÉLECTRIQUE | [2014/20] | Eintritt in die regionale Phase | 17.12.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.12.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.12.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/20] | 26.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/08] | 30.09.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2015/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2002138926 (BROWN WILLIAM R [US], et al) [I] 1-7 * paragraphs [0041] , [0042]; figures 3,5,6; claim 25 *; | [I]US2006248667 (KRAEMER HANS [DE]) [I] 1-7 * paragraph [0093]; figures 15A-15C *; | [I]US2003182743 (GATZEMEYER JOHN J [US], et al) [I] 1,6,7 * paragraphs [0032] , [0035]; figure 1 *; | [A]WO0164072 (MIJATOVIC MIODRAG [CH]) [A] 1 * the whole document * | vom Anmelder | US2008307591 | US4802255 | US6018840 | US6553604 | US2004177462 | US2005235439 | US2005060822 | US2007251040 | US2004154112 | US2006272112 | US6151745 | US6058541 | US5268005 | US5313909 | US5836769 | US5722106 | US6475553 | US2006080794 | US2006010628 | US2005166344 | US2005210612 | US2006195995 | US2008189888 | US2006052806 | US2004255416 | US2005000049 | US2005038461 | US2004134007 | US2006026784 | US2007049956 | US2008244849 | US2005000043 | US2007140959 | US5980542 | US6402768 | US6102923 |