EP2681088 - LUFTKISSENTRANSPORT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Game Changers, Llc 41 East 31st Street New York, New York 10016 / US | [2014/02] | Erfinder | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | 02 /
SANCHEZ, Jason, D. 995 Los Robles Avenue Palo Alto, California 94306 / US | 03 /
GARBUZ, Piotr, A. Project NMSET Building 19, Suite 2001 Moffett Field, CA 94035 / US | [2014/37] |
Frühere [2014/12] | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | ||
02 /
SANCHEZ, Jason, D. 627 Fabulous Drive San Antonio, TX 78216 / US | |||
03 /
GARBUZ, Piotr, A. Project NMSET Building 19, Suite 2001 Moffett Field, CA 94035 / US | |||
Frühere [2014/02] | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | ||
02 /
SANCHEZ, Jason, D. 633 Delaware Avenue 10 Delmar, NY 12054 / US | |||
03 /
GARBUZ, Piotr, A. 560 East 43rd Street 43B New York, NY 10036 / US | Vertreter | AWA Sweden AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | [N/P] |
Frühere [2016/47] | Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
Frühere [2014/15] | Ekstedt, Måns, et al AWAPATENT AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
Frühere [2014/02] | Edlund, Fabian Awapatent AB P.O. Box 11 394 404 28 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12752278.7 | 01.03.2012 | [2016/47] | WO2012US27311 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161448589P | 02.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161448589 P | [2014/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012118987 | Datum: | 07.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2681088 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.09.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2681088 | Datum: | 23.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 07.09.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.2015 | Klassifikation | IPC: | B60V1/04, F02K99/00, F25B21/02, B60V3/02, B60V1/11 | [2015/27] | CPC: |
B60V1/043 (EP,US);
B60V1/04 (KR);
B60V1/10 (US);
B60V1/115 (EP,US);
B60V1/16 (US);
B60V3/025 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/02] | B60V1/04, F02K99/00, F25B21/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LUFTKISSENTRANSPORT | [2014/02] | Englisch: | AIR CUSHION TRANSPORT | [2014/02] | Französisch: | TRANSPORT SUR COUSSIN D'AIR | [2014/02] | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 02.10.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.10.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/02] | 14.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.06.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 07.07.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.03.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 24.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.03.2012 | AL | 23.11.2016 | AT | 23.11.2016 | BE | 23.11.2016 | CY | 23.11.2016 | CZ | 23.11.2016 | DK | 23.11.2016 | EE | 23.11.2016 | ES | 23.11.2016 | FI | 23.11.2016 | HR | 23.11.2016 | IT | 23.11.2016 | LT | 23.11.2016 | LV | 23.11.2016 | MC | 23.11.2016 | MK | 23.11.2016 | NL | 23.11.2016 | PL | 23.11.2016 | RO | 23.11.2016 | RS | 23.11.2016 | SE | 23.11.2016 | SI | 23.11.2016 | SK | 23.11.2016 | SM | 23.11.2016 | TR | 23.11.2016 | BG | 23.02.2017 | NO | 23.02.2017 | GR | 24.02.2017 | IE | 01.03.2017 | LU | 01.03.2017 | MT | 01.03.2017 | IS | 23.03.2017 | PT | 23.03.2017 | CH | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
TR | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 23.11.2016 | |
DK | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 23.11.2016 | |
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 23.11.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3414076 (HENRI BERTIN JEAN, et al) [A] 1-3 * figures 1, 2 ** column 1, line 14 - line 24 *; | [XP]WO2011028287 (GAME CHANGERS LLC [US], et al) [XP] 1-13 * abstract * * paragraph [0010] * * figures 2, 12, 17 * | Internationale Recherche | [A]US3467213 (WALKER ALLEN C); | [A]US3653458 (DONLON RICHARD H); | [A]RU2089420 (KZ G TEKHN UNI IM A N TUPOLEVA [EE]) |