EP2734658 - RAHMENKONZEPT FÜR EINEN ELEKTROLYSEUR, VERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nel Hydrogen Electrolyser AS P.O. Box 24 3671 Notodden / NO | [N/P] |
Frühere [2014/22] | Für alle benannten Staaten NEW NEL HYDROGEN AS P.O. Box 24 3671 Notodden / NO | Erfinder | 01 /
WALLEVIK, Oddmund Enggravtunet 11 N-3711 Skien / NO | 02 /
FELL, Hans, Jörg Hauanveien 31 N-3213 Sandefjord / NO | 03 /
CHLADEK, Petr Grubbegata 3 N-3950 Brevik / NO | [2014/22] | Vertreter | Zacco Norway AS P.O. Box 488 Skøyen 0213 Oslo / NO | [N/P] |
Frühere [2014/22] | Zacco Norway AS P.O. Box 2003 Vika 0125 Oslo / NO | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12753598.7 | 20.07.2012 | [2019/23] | WO2012NO50141 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NO20110001048 | 20.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20111048 | NO20110001046 | 20.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NO 20111046 | [2014/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2013012342 | Datum: | 24.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/04] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2734658 | Datum: | 28.05.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.01.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2734658 | Datum: | 05.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.04.2013 | Klassifikation | IPC: | C25B9/02, C25B9/20 | [2018/52] | CPC: |
C25B9/63 (EP,EA,US);
C25B9/77 (EP,EA,US)
|
Frühere IPC [2014/22] | C25B9/00, C25B9/02, C25B9/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RAHMENKONZEPT FÜR EINEN ELEKTROLYSEUR, VERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON | [2014/22] | Englisch: | ELECTROLYSER FRAME CONCEPT, METHOD AND USE | [2014/22] | Französisch: | MODÈLE DE BÂTI D'ÉLECTROLYSEUR, PROCÉDÉ ET UTILISATION | [2014/22] | Eintritt in die regionale Phase | 11.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/22] | 25.09.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.12.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2018 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   28.08.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | AL | 05.06.2019 | |
CY | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 05.06.2019 | |
CY | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | LT | 05.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0212240 (METKON SA [CH]) [X] 1-45 * page 2, line 1 - line 6; figures 2,3,6; examples 1-2 * * page 3, line 45 - page 4, line 23 * * page 5, line 11 - page 6, line 55 *; | [X]EP0545548 (ICI PLC [GB]) [X] 1-44 * abstract * * column 3, line 1 - column 4, line 52 * * column 6, line 1 - column 7, line 53 *; | [X]US2007193880 (SCHICK LOUIS A [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * page 1, paragraph 0003-0004, and paragraph 0010 * * page 2, paragraph 0023 - page 4, paragraph 0049 *; | [X]US2009301871 (ZAPPI GUILLERMO DANIEL [US], et al) [X] 1-45 * page 3, paragraph 0028 - paragraph 0033; figures 4-6 * * page 4, paragraph 0038 *; | [X]US2010187102 (SCHMITT EDWIN W [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * page 1, paragraph 0003 and 0010 * * page 2, paragraph 0013 - page 3, paragraph 0029 * * page 4, paragraph 0041 and 0045 ** page 5, paragraph 0050, 0052 and 0055 * | vom Anmelder | GB1145751 | EP0833963 | US6554978 |