EP2681668 - EREIGNISBENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 10.04.2019 [2019/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Waters Technologies Corporation a US Corporation 34 Maple Street Milford, MA 01757 / US | [2014/02] | Erfinder | 01 /
COHN, Steven, M. 83 Oxford Drive Franklin, MA 02038 / US | 02 /
CORBIN, Virginia, L. 333 Village Street Medway, MA 02035 / US | 03 /
CARNEIRO, John 6 Richard Street Milford, MA 01757 / US | 04 /
WINTERGALEN, Andreas Turkisweg 51 50259 Pulheim / DE | [2014/02] | Vertreter | Harding, Andrew Philip Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/02] | Harding, Andrew Philip Forresters Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12754322.1 | 24.02.2012 | WO2012US26450 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161449135P | 04.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161449135 P | [2014/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012121901 | Datum: | 13.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2681668 | Datum: | 08.01.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.09.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2014 | Klassifikation | IPC: | G06F15/173 | [2014/02] | CPC: |
G06F11/3072 (EP,US);
H04L12/00 (US);
G05B23/0272 (EP,US);
G06F11/3476 (EP,US);
G06Q10/10 (EP,US);
G06F11/0781 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EREIGNISBENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN | [2014/02] | Englisch: | TECHNIQUES FOR EVENT NOTIFICATION | [2014/02] | Französisch: | TECHNIQUES DE NOTIFICATION D'ÉVÉNEMENT | [2014/02] | Eintritt in die regionale Phase | 25.07.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.07.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 25.07.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.07.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.07.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/02] | 11.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.03.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/15] | 06.03.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 11.04.2019 geplant war | 11.04.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.02.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4816208 (WOODS DAVID D [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * column 1 - column 4 *; | [X]US2005197786 (KATARIA ANJALI R [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0012] - paragraph [0022] * * paragraph [0036] ** paragraph [0049] - paragraph [0051] *; | [X]US2005283553 (DROBA GREGORY S [US]) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0055] - paragraph [0057] * * paragraph [0088] - paragraph [0097] *; | [X]US2005289096 (TROSSEN DIRK [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0003] - paragraph [0023] *; | [X]US2010156654 (BULLEMER PETER [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0013] * | Internationale Recherche | [A]US2005076113 (KLOTZ STEVE [US], et al); | [X]US2006259163 (HSIUNG CHANG-MENG B [US], et al) |