01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
16.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.08.2021 [2021/33] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
07.08.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2020 [2020/37] |
31.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
31.07.2020 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.09.2020 [2020/36] |
24.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.08.2020 [2020/35] |
17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
03.07.2020 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] |
12.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.07.2020 [2020/29] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
22.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
08.05.2020 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2020 [2020/24] |
01.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.06.2020 [2020/23] |
24.04.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2020 [2020/22] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
06.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] |
28.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.04.2020 [2020/14] |
21.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.03.2020 [2020/13] |
14.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.2020 [2020/12] |
07.02.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.03.2020 [2020/11] |
31.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.03.2020 [2020/10] |
24.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] |
17.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] |
19.07.2019 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
16.07.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
16.07.2019 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
12.07.2019 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
09.04.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.01.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 13.02.2019 [2019/07] |
11.01.2019 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 13.02.2019 [2019/07] |
30.11.2018 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
23.10.2018 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
14.09.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.10.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
15.09.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.02.2017 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
28.11.2016 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
27.09.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.09.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.09.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
16.09.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.03.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
02.12.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
21.11.2014 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 24.12.2014 [2014/52] |
17.09.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.06.2014 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 23.07.2014 [2014/30] |
20.06.2014 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 23.07.2014 [2014/30] |
14.05.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.04.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.08.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.04.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.03.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.11.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
21.09.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|