EP2758162 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/31] | VORRICHTUNG UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE | ||
[2018/01] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [2018/01] |
Frühere [2014/31] | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen / DE | Erfinder | 01 /
STESEL, Peter 98 Mountbatten Place Dinsdale, Hamilton 3204 / NZ | 02 /
TOWNSEND, Darren 9 Victoria Ave. Morrinsville Morrinsville 3300 / NZ | 03 /
BARRATT, Thomas 1 Omokoroa Road Omokoroa 3114 / NZ | [2014/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12759472.9 | 19.09.2012 | [2018/01] | WO2012EP68391 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20110182103 | 21.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 11182103 | [2014/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013041546 | Datum: | 28.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2758162 | Datum: | 30.07.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2758162 | Datum: | 03.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.03.2013 | Klassifikation | IPC: | B01J19/24, B01J14/00, C01B15/06 | [2014/31] | CPC: |
B01J14/00 (EP,US);
B01J19/244 (EP,US);
C01B15/06 (US);
C01B15/08 (EP,US);
B01J2219/0245 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE | [2018/01] | Englisch: | DEVICE AND METHOD FOR MAKING A DILUTE AQUEOUS SOLUTION OF PEROXOMONOSULPHURIC ACID | [2014/31] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR FABRIQUER UNE SOLUTION AQUEUSE DILUÉE D'ACIDE PEROXOMONOSULFURIQUE | [2014/31] |
Frühere [2014/31] | VORRICHTUNG UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE | Eintritt in die regionale Phase | 24.02.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.02.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.02.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.02.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/31] | 30.06.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.11.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.11.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.06.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 03.01.2018 | AT | 03.01.2018 | DK | 03.01.2018 | EE | 03.01.2018 | HR | 03.01.2018 | IT | 03.01.2018 | LT | 03.01.2018 | LV | 03.01.2018 | MC | 03.01.2018 | NL | 03.01.2018 | RS | 03.01.2018 | SI | 03.01.2018 | SK | 03.01.2018 | SM | 03.01.2018 | GR | 04.04.2018 | IS | 03.05.2018 | LU | 19.09.2018 | MT | 19.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | FR | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/08] |
Frühere [2019/40] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
FR | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
FR | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 03.01.2018 | |
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | HR | 03.01.2018 | |
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
Frühere [2018/34] | LT | 03.01.2018 | |
NL | 03.01.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5439663 (MANGANARO JAMES L [US], et al) [A] 1-9 * column 1, lines 5-7 * * column 2, lines 47-64 * * column 5, line 52 - column 6, line 47; figure 1 *; | [AD]US5304360 (LANE JOHN R G [GB], et al) [AD] 1-9 * column 1, lines 4-6 * * column 3, lines 9-65 * * column 4, lines 26-36 * * column 6, lines 49-55 * * column 8, lines 31-57; figure 1 * | Prüfung | US5879653 | vom Anmelder | US2789954 | WO9207791 |