EP2690807 - VERFAHREN ZUM SENDEN/EMPFANGEN EINES SIGNALS UND VORRICHTUNG DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2017/43] |
Frühere [2014/05] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
YANG, Suckchel LG Institute 533 Hogye 1(il)-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-080 / KR | 02 /
KIM, Mingyu LG Institute 533 Hogye 1(il)-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-080 / KR | 03 /
AHN, Joonkui LG Institute 533 Hogye 1(il)-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-080 / KR | 04 /
SEO, Dongyoun LG Institute 533 Hogye 1(il)-dong Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 431-080 / KR | [2014/05] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2018/07] |
Frühere [2014/05] | Urner, Peter Ter Meer Steinmeister & Partner Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12760090.6 | 26.03.2012 | [2018/07] | WO2012KR02181 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161466939P | 24.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161466939 P | US201161473163P | 08.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161473163 P | US201161473162P | 08.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161473162 P | US201161554477P | 01.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161554477 P | US201161560792P | 16.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161560792 P | US201261588662P | 20.01.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261588662 P | US201261596208P | 07.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261596208 P | US201261597111P | 09.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261597111 P | US201261603888P | 27.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261603888 P | US201261603954P | 28.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261603954 P | [2014/05] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012128598 | Datum: | 27.09.2012 | Sprache: | KO | [2012/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2690807 | Datum: | 29.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2690807 | Datum: | 14.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 27.12.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L5/00, H04L5/14, H04B7/26, H04L1/18, // H04L25/03, H04W72/04, H04W72/12 | [2017/35] | CPC: |
H04L5/1469 (EP,CN,KR,US);
H04L5/0055 (EP,CN,KR,US);
H04B7/2656 (EP,CN,US);
H04W72/21 (US);
H04L1/18 (EP,US);
H04L1/1812 (KR);
H04L1/1854 (KR);
H04L25/03891 (EP,CN,KR,US);
H04L5/001 (EP,CN,KR,US);
H04L5/0032 (US);
H04L5/14 (KR,US);
H04L5/22 (US);
|
Frühere IPC [2014/43] | H04L5/00, // H04L5/14, H04L25/03 | ||
Frühere IPC [2014/05] | H04J11/00, H04B7/26, H04L5/22 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM SENDEN/EMPFANGEN EINES SIGNALS UND VORRICHTUNG DAFÜR | [2014/05] | Englisch: | METHOD FOR TRANSMITTING/RECEIVING SIGNAL AND DEVICE THEREFOR | [2014/05] | Französisch: | PROCÉDÉ DESTINÉ À L'ÉMISSION/RÉCEPTION D'UN SIGNAL ET DISPOSITIF ASSOCIÉ | [2014/05] | Eintritt in die regionale Phase | 02.10.2013 | Übersetzung eingereicht | 02.10.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.10.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 02.10.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.10.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.10.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/05] | 26.01.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP17203489.4 / EP3313016 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.08.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 15.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.03.2012 | AL | 14.02.2018 | AT | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | CZ | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | RS | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | IE | 26.03.2018 | LU | 26.03.2018 | MT | 26.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 26.03.2012 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
MT | 26.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 26.03.2012 | |
AL | 14.02.2018 | ||
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
MT | 26.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
MT | 26.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
MT | 26.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
IE | 26.03.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/04] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
LU | 26.03.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
CZ | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
AT | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 10)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 36.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20101228), no. V10.0.1, pages 1 - 98, XP050462385 [I] 1,3,5,6,8,10 * page 84 - page 90 * * tables 10.1-1 * [A] 2,4,7,9 | [IA] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 10)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 36.211, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20101222), no. V10.0.0, pages 1 - 103, XP050462365 [I] 1,3,5,6,8,10 * page 9 - page 11 * * tables 4.2-2 * [A] 2,4,7,9 | [A] - QUALCOMM INCORPORATED, "On ACK/NAK codebook size determination with respect to special subframes in TDD", 3GPP DRAFT; R1-110913 ON ACKNAK CODEBOOK SIZE DETERMINATION WITH RESPECT TO SPECIAL SUBFRAMES IN TDD, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20110215), vol. RAN WG1, no. Taipei, Taiwan; 20110221 - 20110225, XP050599144 [A] 2,4,7,9 * page 1 * | [A] - HUAWEI, "UL ACK/NACK resource allocation for carrier aggregation", 3GPP DRAFT; R1-101051 UL ACKNACK RESOURCE ALLOCATION FOR CARRIER AGGREGATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20100216), vol. RAN WG1, no. San Francisco, USA; 20100222, XP050418622 [A] 2,4,7,9 * page 3 * | [XP] - LG ELECTRONICS, "Overall structure for full-duplex operation based TDD CA with different UL-DL configurations", 3GPP DRAFT; R1-120420 FD BASED DIFFERENT TDD CA (FINAL), 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20120131), vol. RAN WG1, no. Dresden, Germany; 20120206 - 20120210, XP050562909 [XP] 1-10 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]KR20090095592 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]US2010097937 (PIETRASKI PHILIP J [US], et al); | [A]WO2010104290 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]KR20100134023 (LG ELECTRONICS INC [KR]) |