EP2690627 - SCHEIBENABSPIELVORRICHTUNG, SCHEIBENABSPIELVERFAHREN UND PROGRAMM DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 17.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2020 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [N/P] |
Frühere [2015/13] | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | ||
Frühere [2015/12] | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7F OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | ||
Frühere [2014/05] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
HIRAMATSU, Yoshinori c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | 02 /
TAKEUCHI, Tatsuya c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | 03 /
TASAKI, Koichi c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | [2014/05] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/05] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12760437.9 | 29.02.2012 | WO2012JP01366 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110063058 | 22.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011063058 | [2014/05] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012127788 | Datum: | 27.09.2012 | Sprache: | JA | [2012/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2690627 | Datum: | 29.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.09.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2014 | Klassifikation | IPC: | G11B27/10, G11B20/10, H04N5/76, H04N5/85, H04N5/93, G11B27/034, G11B27/11 | [2014/48] | CPC: |
H04N21/42646 (EP,US);
H04N9/80 (US);
G11B19/02 (EP,US);
G11B19/047 (EP,US);
G11B20/10 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/11 (EP,US);
H04N21/4325 (EP,US);
H04N21/8455 (EP,US);
H04N9/8205 (EP,US);
G11B2020/10972 (EP,US);
G11B2220/2541 (EP,US);
|
Frühere IPC [2014/05] | G11B27/10, G11B20/10, H04N5/76, H04N5/85, H04N5/93 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHEIBENABSPIELVORRICHTUNG, SCHEIBENABSPIELVERFAHREN UND PROGRAMM DAFÜR | [2014/05] | Englisch: | DISK PLAYBACK DEVICE, DISK PLAYBACK METHOD, AND PROGRAM | [2014/05] | Französisch: | DISPOSITIF DE LECTURE DE DISQUE, PROCÉDÉ DE LECTURE DE DISQUE ET PROGRAMME ASSOCIÉ | [2014/05] | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2013 | Übersetzung eingereicht | 04.04.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 15.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/05] | 19.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.06.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.09.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 14.01.2020 geplant war | 01.10.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2020/08] | 11.10.2019 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/08] | 14.01.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.03.2019 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 21.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2006158969 (HAMADA TOSHIYA [JP], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0338] - [0446] *; | [A]WO2009057298 (PANASONIC CORP [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]JP2009259356 (FUJITSU TEN LTD) [A] 1-15 * abstract *; | [I]US2010008653 (IWASAKI TAKAO [JP], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0005] , [0006] , [0012] - [0015] - [0024] , [0025] , [0029] , [0032] , [0047] , [0051] - [0095]; figures 1-3,6-11 *; | [A]JP2010033628 (PANASONIC CORP) [A] 1-15 * abstract *; | [A]WO2010047123 (PANASONIC CORP [JP], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]WO2010064433 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [I]US2010189416 (KAWAKAMI YOSHIO [JP]) [I] 1-15 * paragraphs [0002] , [0007] , [0009] , [0010] , [0098] , [0114] - [0118] - [0123] - [0134] - [0137] - [0168] *; | [P]EP2339843 (PANASONIC CORP [JP]) [P] * paragraphs [0050] - [0056]; figures 3A,3B,4A,4B,5A,5B,8 *; | [P]US2011211808 (RYU TOMOAKI [JP]) [P] * paragraphs [0037] , [0038] , [0052] - [0069] * | Internationale Recherche | [A]JP2009259356 (FUJITSU TEN LTD); | [A]JP2010020862 (FUJITSU TEN LTD); | [A]JP2010033628 (PANASONIC CORP) | vom Anmelder | WO2009057298 | JP2010033628 |