EP2690496 - VERFAHREN ZUR MESSUNG DER VERZERRUNG VON PROJEKTIONSOBJEKTIVEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shanghai Micro Electronics Equipment Co., Ltd. 1525 Zhangdong Road Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | [2014/05] | Erfinder | 01 /
FANG, Li 1525 Zhangdong Road Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 02 /
SUN, Gang 1525 Zhangdong Road Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 03 /
MIN, Jinhua 1525 Zhangdong Road Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | 04 /
ZHANG, Jun 1525 Zhangdong Road Pudong New Area Shanghai 201203 / CN | [2014/05] | Vertreter | Lavoix Bayerstraße 83 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/33] | Lavoix Bayerstrasse 83 80335 München / DE | ||
Frühere [2014/05] | Tischner, Oliver Lavoix Munich Bayerstrasse 83 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12761311.5 | 21.03.2012 | [2016/33] | WO2012CN72693 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20111068060 | 21.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201110068060 | [2014/05] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012126364 | Datum: | 27.09.2012 | Sprache: | ZH | [2012/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2690496 | Datum: | 29.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2690496 | Datum: | 17.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 27.09.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.01.2015 | Klassifikation | IPC: | G03F7/20, H01L21/66, G03F1/44 | [2015/05] | CPC: |
G03F7/706 (EP,US);
G03F1/44 (US);
G03F7/70633 (US);
G03F7/70725 (EP,US)
|
Frühere IPC [2014/05] | G03F7/20, H01L21/66 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/05] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR MESSUNG DER VERZERRUNG VON PROJEKTIONSOBJEKTIVEN | [2014/05] | Englisch: | METHOD FOR MEASURING DISTORTION OF PROJECTION OBJECTIVE | [2014/05] | Französisch: | PROCÉDÉ PERMETTANT DE MESURER UNE DISTORSION D'UN OBJECTIF DE PROJECTION | [2014/05] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2013 | Übersetzung eingereicht | 12.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/05] | 04.05.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.05.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.03.2012 | AL | 17.08.2016 | AT | 17.08.2016 | BE | 17.08.2016 | CY | 17.08.2016 | CZ | 17.08.2016 | DK | 17.08.2016 | EE | 17.08.2016 | ES | 17.08.2016 | FI | 17.08.2016 | HR | 17.08.2016 | IT | 17.08.2016 | LT | 17.08.2016 | LV | 17.08.2016 | MC | 17.08.2016 | MK | 17.08.2016 | PL | 17.08.2016 | RO | 17.08.2016 | RS | 17.08.2016 | SE | 17.08.2016 | SI | 17.08.2016 | SK | 17.08.2016 | SM | 17.08.2016 | TR | 17.08.2016 | BG | 17.11.2016 | NO | 17.11.2016 | GR | 18.11.2016 | IS | 17.12.2016 | PT | 19.12.2016 | IE | 21.03.2017 | LU | 21.03.2017 | MT | 21.03.2017 | CH | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 21.03.2012 | |
AL | 17.08.2016 | ||
AT | 17.08.2016 | ||
BE | 17.08.2016 | ||
CY | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
MK | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
TR | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 21.03.2012 | |
AL | 17.08.2016 | ||
AT | 17.08.2016 | ||
BE | 17.08.2016 | ||
CY | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
MK | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 21.03.2012 | |
AL | 17.08.2016 | ||
AT | 17.08.2016 | ||
BE | 17.08.2016 | ||
CY | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 21.03.2012 | |
AL | 17.08.2016 | ||
AT | 17.08.2016 | ||
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 17.08.2016 | |
AT | 17.08.2016 | ||
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
MT | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
IE | 21.03.2017 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
LU | 21.03.2017 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SI | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CZ | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
EE | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RO | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
SK | 17.08.2016 | ||
SM | 17.08.2016 | ||
BG | 17.11.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 17.08.2016 | |
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
LV | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 17.08.2016 | |
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 17.08.2016 | |
HR | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
PL | 17.08.2016 | ||
RS | 17.08.2016 | ||
SE | 17.08.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 17.08.2016 | |
IT | 17.08.2016 | ||
LT | 17.08.2016 | ||
NO | 17.11.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 17.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1863071 (NIKON CORP [JP]) [A] 1-16 * paragraphs [0057] - [0093]; figures 1-4b *; | [A]US2006109438 (SMITH ADLAI H [US], et al) [A] 1-16 * paragraphs [0118] - [0138]; figure 16 *; | [A]US2005213097 (BASELMANS JOHANNES J M [NL], et al) [A] 1-16 * paragraphs [0039] - [0056]; figures 2-4 * | Internationale Recherche | [A]CN101040367 (NIPPON KOGAKU KK [JP]); | [A]CN101435998 (SHANGHAI HUAHONG NEC ELECT CO [CN]); | [A]CN1770419 (POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP [CN]); | [A]CN101387833 (SHANGHAI MICROELECTRONICS EQUI [CN]); | [A]JP3397654B (CANON KK); | [A]US6061119 (OTA KAZUYA [JP]) | vom Anmelder | US7333175 | WO9401808 | US136070 | US144043 | US264827 | US6650399 |