EP2896156 - HOCHVERFÜGBAREN, SKALIERBARE RICHTLINIEN- UND BERECHNUNGSKONTROLLSYSTEME UND VERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2016/45] |
Frühere [2015/30] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
CASTRO CASTRO, Fabian Rua Azor, 1 15178 Arillo/Oleiros/A Coruña / ES | [2016/45] |
Frühere [2015/30] | 01 /
CASTRO CASTRO, Fabian C/Las Margaritas 3 1-5 E-28039 Madrid / ES | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12766404.3 | 17.09.2012 | [2016/45] | WO2012EP68220 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014040652 | Datum: | 20.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2896156 | Datum: | 22.07.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.03.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2896156 | Datum: | 09.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.03.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L12/14 | [2015/30] | CPC: |
H04L12/1407 (EP,US);
H04L41/0893 (EP,US);
H04M15/66 (EP,US);
H04L41/0894 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHVERFÜGBAREN, SKALIERBARE RICHTLINIEN- UND BERECHNUNGSKONTROLLSYSTEME UND VERFAHREN DAFÜR | [2015/30] | Englisch: | HIGH-AVAILABILITY, SCALABLE POLICY AND CHARGING CONTROL SYSTEMS, AND METHODS THEREFOR | [2015/30] | Französisch: | SYSTÈMES EXTENSIBLES ET À HAUTE DISPONIBILITÉ, DE COMMANDE DES POLITIQUES ET DE LA TAXATION, ET PROCÉDÉS CORRESPONDANTS | [2015/30] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/30] | 04.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 10.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.09.2012 | AL | 09.11.2016 | AT | 09.11.2016 | BE | 09.11.2016 | CY | 09.11.2016 | CZ | 09.11.2016 | DK | 09.11.2016 | EE | 09.11.2016 | ES | 09.11.2016 | FI | 09.11.2016 | HR | 09.11.2016 | IT | 09.11.2016 | LT | 09.11.2016 | LV | 09.11.2016 | MC | 09.11.2016 | MK | 09.11.2016 | NL | 09.11.2016 | PL | 09.11.2016 | RO | 09.11.2016 | RS | 09.11.2016 | SE | 09.11.2016 | SI | 09.11.2016 | SK | 09.11.2016 | SM | 09.11.2016 | TR | 09.11.2016 | BG | 09.02.2017 | NO | 09.02.2017 | GR | 10.02.2017 | IS | 09.03.2017 | PT | 09.03.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 17.09.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
BE | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MK | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
TR | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 17.09.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
BE | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MK | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 17.09.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
BE | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 17.09.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2018/29] | AT | 09.11.2016 | |
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 09.11.2016 | |
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 09.11.2016 | |
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 09.11.2016 | |
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
IT | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 09.11.2016 | |
BE | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
DK | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 09.11.2016 | |
DK | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 09.11.2016 | |
ES | 09.11.2016 | ||
FI | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
NL | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SE | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 09.11.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]WO2011107813 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [AD] 1-14* page 8, line 7 - line 26; figure 4 * | vom Anmelder | WO2011107813 | WO2012095697 | - "Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Policy and charging control architecture (Release 11", 3GPP TS 23.203 V11. 6.0, (201206), URL: http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/23203.htm |