EP2758171 - VERFAHREN ZUR PHOTOKATALYTISCH AKTIVEN BESCHICHTUNG VON OBERFLÄCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Linde Aktiengesellschaft Klosterhofstrasse 1 80331 München / DE | [2014/39] |
Frühere [2014/31] | Für alle benannten Staaten Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg Holstenhofweg 85 22043 Hamburg / DE | ||
Für alle benannten Staaten Hamburg Innovation GmbH Harburger Schloßstrasse 6-12 21079 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
KLIEMANN, Jan-Oliver Lutterothstrasse 56 20255 Hamburg / DE | 02 /
GUTZMANN, Henning Dringsheide 33 22119 Hamburg / DE | 03 /
KLASSEN, Thomas Schäferstieg 2 21465 Wentorf / DE | 04 /
GÄRTNER, Frank Schiffbeker Weg 308 22043 Hamburg / DE | [2014/31] | Vertreter | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2014/31] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12766621.2 | 18.09.2012 | WO2012EP68296 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111083054 | 20.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011083054 | [2014/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013041506 | Datum: | 28.03.2013 | Sprache: | DE | [2013/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2758171 | Datum: | 30.07.2014 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.03.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.03.2013 | Klassifikation | IPC: | B01J35/00, B01J37/02, C23C4/06, C23C4/10, C23C14/02, C23C16/02, C23C24/04, B01J21/06 | [2014/31] | CPC: |
C23C14/025 (EP,US);
B01J21/063 (EP,US);
B01J35/39 (EP,US);
B01J35/40 (EP,US);
B01J37/0217 (EP,US);
B01J37/0225 (EP,US);
B01J37/0238 (EP,US);
B01J37/348 (EP,US);
B01J37/349 (EP,US);
C23C16/0281 (EP,US);
C23C24/04 (EP,US);
C23C28/322 (EP,US);
C23C4/02 (EP,US);
C23C4/04 (EP,US);
C23C4/11 (EP,US);
C23C4/18 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR PHOTOKATALYTISCH AKTIVEN BESCHICHTUNG VON OBERFLÄCHEN | [2014/31] | Englisch: | METHOD FOR THE PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE COATING OF SURFACES | [2014/31] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉPÔT D'UN REVÊTEMENT AYANT UNE ACTIVITÉ PHOTOCATALYTIQUE SUR DES SURFACES | [2014/31] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/31] | 14.01.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/42] | 05.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/42] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.01.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2000131513 (TOYOTA MOTOR CORP); | [X]KR20050109003 (UNIV KOREA POLYTECHNIC [KR]); | [XY]EP1652963 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]); | [Y]US2007110919 (BALLHORN REINHARD [DE], et al); | [YD]DE102009043319 (HELMUT SCHMIDT UNI UNI DER BUNDESWEHR HAMBURG [DE]); | [E]WO2012136127 (MILL RICH LTD [CN], et al) | vom Anmelder | DE102004038795 | DE102005053263 | DE102009043319 |