EP2906780 - SYSTEM ZUM BETRIEB EINER HYDRAULISCH ANGETRIEBENEN TAUCHPUMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FMC Technologies, Inc. 1803 Gears Road Houston, TX 77067 / US | [2015/34] | Erfinder | 01 /
SHAW, Christopher, K. 22006 Glen Arden Ln. Katy, TX 77450 / US | 02 /
HARTLEY, Howard, J. 12419 Muller Sky Ct. Tomball, TX 77377 / US | 03 /
WANG, Wensen 4215 Middleoak Grove Ln. Katy, TX 77494 / US | 04 /
SMEDSTAD, Eric, R. 3937 Pebble Brook Dr. League City, TX 77573 / US | [2015/34] | Vertreter | Anderson, James Edward George, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [2015/34] | Charlton, Peter John Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12780971.3 | 11.10.2012 | [2015/34] | WO2012US59652 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014058426 | Datum: | 17.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2906780 | Datum: | 19.08.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.04.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2906780 | Datum: | 23.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.04.2014 | Klassifikation | IPC: | E21B43/12, F04B47/08, F04B47/10, F04D13/04, F04D13/10 | [2016/23] | CPC: |
F04B47/08 (EP,US);
E21B43/129 (EP,US);
F04B23/08 (US);
F04B47/10 (EP,US);
F04B9/109 (US);
F04D1/06 (US);
F04D13/04 (EP,US);
F04D13/046 (US);
F04D13/10 (EP,US);
F04D13/12 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/34] | E21B43/12, F03C1/26, F04B47/08, F04B47/10, F04D13/04, F04D13/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUM BETRIEB EINER HYDRAULISCH ANGETRIEBENEN TAUCHPUMPE | [2015/34] | Englisch: | SYSTEM FOR OPERATING A HYDRAULICALLY POWERED SUBMERSIBLE PUMP | [2015/34] | Französisch: | SYSTÈME DE COMMANDE D'UNE POMPE IMMERGÉE À COMMANDE HYDRAULIQUE | [2015/34] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/34] | 12.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.10.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.10.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.06.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 24.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.10.2012 | AL | 23.11.2016 | AT | 23.11.2016 | BE | 23.11.2016 | CY | 23.11.2016 | CZ | 23.11.2016 | DK | 23.11.2016 | EE | 23.11.2016 | ES | 23.11.2016 | FI | 23.11.2016 | HR | 23.11.2016 | LT | 23.11.2016 | LV | 23.11.2016 | MC | 23.11.2016 | MK | 23.11.2016 | NL | 23.11.2016 | PL | 23.11.2016 | RO | 23.11.2016 | RS | 23.11.2016 | SE | 23.11.2016 | SI | 23.11.2016 | SK | 23.11.2016 | SM | 23.11.2016 | TR | 23.11.2016 | BG | 23.02.2017 | GR | 24.02.2017 | IS | 23.03.2017 | PT | 23.03.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 11.10.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
TR | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 11.10.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 11.10.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 11.10.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2018/30] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 23.11.2016 | |
DK | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 23.11.2016 | |
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 23.11.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB2195606 (NORSKE STATS OLJESELSKAP) [A] 9-26* abstract *; | [XYI]US2005167116 (LIMA GONCALVES MARCELO DE ALBU [BR], et al) [X] 1-5,7 * paragraph [0040] - paragraph [0044] * * figure 1 * [Y] 9-11,13 [I] 6,8; | [XI]US2007187110 (LIMA GONCALVES MARCELO D A [BR], et al) [X] 1-5,7 * paragraph [0059] - paragraph [0064] * * figures 3,9 * * paragraph [0116] - paragraph [0118] * [I] 6,8; | [Y]US2011232912 (CLOSE FRANK [US]) [Y] 9-11,13 * abstract *; | [A]US2012034113 (POREL LOUIS-CLAUDE [FR]) [A] 1-8 * paragraph [0048] - paragraph [0050] * * figure 1 * |