|
17.08.2017 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.08.2017 |
Abschluss des Verfahrens |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.05.2017 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtentrichtung der Jahresgebühr) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2016 |
Hinweis auf die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2016 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.05.2016 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
31.03.2016 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
31.03.2016 |
Allgemeine Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.03.2016 |
Allgemeine Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.03.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.03.2016 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
22.09.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.09.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.11.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2014 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.11.2014 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.11.2014 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
10.11.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.09.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.09.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.07.2014 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.04.2014 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.04.2014 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.04.2014 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
01.04.2014 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
14 |
|
26.03.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.03.2014 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
26.03.2014 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.03.2014 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
31.01.2014 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.12.2013 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
20 |
|
17.12.2013 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
17.12.2013 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
17.12.2013 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
17.12.2013 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
02.12.2013 |
Blankobrief |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
02.12.2013 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
02.12.2013 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Beschreibung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
02.12.2013 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
02.12.2013 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
18.11.2013 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
14 |
|
12.11.2013 |
Blankobrief |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.11.2013 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Beschreibung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
06.11.2013 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.11.2013 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
13 |
|
08.10.2013 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.10.2013 |
Änderungen von Unterlagen (Artikel 19 PCT) |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.09.2013 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.09.2013 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
06.09.2013 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.08.2013 |
Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.08.2013 |
Blankobrief |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
21.08.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
12.08.2013 |
Blankobrief |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
12.08.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
12.08.2013 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
06.08.2013 |
Anlage |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
06.08.2013 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.08.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
06.08.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.08.2013 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
06.08.2013 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
01.08.2013 |
Blankobrief |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
30.07.2013 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
23.07.2013 |
Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
23.07.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2013 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2013 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.07.2013 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
21.07.2013 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
21.07.2013 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
15.04.2013 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
28.03.2013 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
28.03.2013 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
31.01.2013 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
31.01.2013 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
31.01.2013 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
07.11.2012 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
07.11.2012 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
07.11.2012 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
10 |
|
07.11.2012 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |